Entreprise : WORLD TRADING - SIREN 750 647 190
Identité
Dénomination
WORLD TRADING
SIREN (siège)
750 647 190
Date d'immatriculation au RNE
11/05/2012
Date de fin de la personne morale
10/05/2072
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
28 CITE LES ESSES RAIZET 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE RAIZET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SADIKHOSSEN BRUNO , ALEX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2012
Siret
75064719000024
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce import-export commerce distribution intermédiaire en produits divers alimentaire bazar textile maroquinerie
Adresse
28 CITE 28 Résidence Les Esses
97139 , Les Abymes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Le Raizet
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2012
Siret
75064719000016
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Adresse
BAIMBRIDGE
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
76 RESIDENCE LES SAINTES BATIMENT B3
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1487
Date d'ajout
06/04/2016
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2016Ancienne forme : Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU)Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2016 :Partant : DE COURTEMANCHE Guy, Julien, Gérant, Associé uniqueNouveau : SADIKHOSSEN Bruno, Alex, GérantJAL : France Antilles en date du 05/01/2016
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).