Entreprise : SCI TUGAS IMMOBILIER - SIREN 750 615 007
Identité
(Entreprise radiée le 14/01/2021)
Dénomination
SCI TUGAS IMMOBILIER
SIREN (siège)
750 615 007
Date d'immatriculation au RNE
29/03/2012
Date de fin de la personne morale
28/03/2072
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
24 VLA THIERRY 93200 SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA ALVES FREDERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
CASTRO TEIXEIRA FREITAS SERGIO , PAULO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Soisy-sous-Montmorency
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/02/2012
Siret
75061500700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, construction et exploitation par location ou autrement de tous immeubles, terrains et construction.
Adresse
24 VLA 24 Villa THIERRY
93200 , Saint-Denis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/01/2021
Description
Dissolution à compter du 30/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2020, liquidateur : DA SILVA ALVES Frédéric, siège de la liquidation : 24 Villa THIERRY 93200 Saint-Denis, parution de la publicité légale : Les Echos en date du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3586
Date d'ajout
14/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).