Entreprise : EUROD - SIREN 750 602 534
Identité
(Entreprise radiée le 19/06/2023)
Dénomination
EUROD
SIREN (siège)
750 602 534
Date d'immatriculation au RNE
28/08/2018
Date de fin de la personne morale
27/08/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
LES CHESNEZ 89000 AUXERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE D'AFFAIRES - RN6 LES CHENEZ
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERCIER MICHEL , ROGER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2012
Siret
75060253400026
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
4 PARC DES FONTENELLES
78870 , BAILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2012
Siret
75060253400018
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations immobilières de marchand de biens et promotion
Adresse
centre d'Affaires Rn 6 les Chesnez
89000 , Auxerre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE D'AFFAIRES - RN6 LES CHENEZ
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
19/06/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 19/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
19/06/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/06/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de AUXERRE, a prononcé, en date du 21-06-2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2021/25 cip 4481, date de cessation des paiements le 21-06-2021, et a désigné : juge commissaire Monsieur Didier BOURGEOIS liquidateur Maître Bernard DELIBES 12 boulevard Davout 89000 AUXERRE, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
21/06/2021
Description
Cessation d'activité : 21-06-2021.
Numéro d'observation
74436
Date d'ajout
07/08/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Auxerre Sous le numéro 2019B242
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/07/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/09/2018
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 4 parc des Fontenelles 78870 Bailly RC VERSAILLES LE 29-06-2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).