Entreprise : SDC - SOCIETE DES CENDRES - SIREN 750 344 012
Identité
Dénomination
SDC - SOCIETE DES CENDRES
SIREN (siège)
750 344 012
Date d'immatriculation au RNE
19/03/2012
Début d’activité
21/07/2017
Date de fin de la personne morale
18/03/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial, Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, importation et exportation de tous produits destinés à l'art dentaire.
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Capital social
762039 EUR
Adresse du siège
13 RUE DU GENERAL MOCQUERY 37550 SAINT-AVERTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CITERNESCHI PASCAL
Qualité
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Saint-Ouen-les-Vignes
Dénomination
RICHEMONT CAPERAA AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Versailles
Dénomination
CESAG FINANCIERE ET GESTION
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Avertin
Dénomination
CABINET LEMAITRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/07/2017
Siret
75034401200034
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Adresse
13 RUE DU GENERAL MOCQUERY
37550 , SAINT-AVERTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/2017
Siret
75034401200026
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de gros de produits dentaires.
Adresse
165 AV ANDRE AMPERE
84800 , L'ISLE-SUR-LA-SORGUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
10/10/2023
Description
Par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Tours en date du 03/10/2023 avec effet au 01/10/2023, la SELARL TRAJECTOIRE, mission conduite par Maître Julien ZETLAOUI, remplace la SELARL A2JZ, mission conduite par Maître Julien ZETLAOUI, en qualité d'Administrateur judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8247
Date d'ajout
31/03/2023
Description
jugement du 14/02/2023, le tribunal de commerce de TOURS a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SELARL MJ CORP, mission conduite par Me Bertrand BOUDEVIN 29 rue Jules Favre CS 94312 37043 TOURS Cedex met fin à la mission de l'administrateur SELARL A2JZ mssion conduite par Me Julien ZETLAOUI.
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
14/02/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 14/02/2023 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2022J241 désigne liquidateur Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître Bertrand BOUDEVIN 26 rue Jules Favre CS 94312 37043 Tours cedex 1 met fin à la mission de l'administrateur Selàrl A2JZ mission conduite par Maître Julien ZETLAOUI
Numéro d'observation
1788
Date d'ajout
25/01/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 24/01/2023 arrête le plan de cession 2022J241.
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
24/01/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 24/01/2023 arrête le plan de cession 2022J241.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
05/10/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé en date du 04/10/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J241 date de cessation des paiements le 01/08/2022, administrateur : Selàrl A2JZ mission conduite par Maître Julien ZETLAOUI 30 Boulevard Heurteloup 37000 Tours, avec pour mission : de gérer, mandataire judiciaire : Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître Bertrand BOUDEVIN 26 rue Jules Favre CS 94312 37043 Tours cedex 1 , et a ouvert une période d'observation expirant le 04/04/2023. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
10/10/2018
Description
PRECISION SUR L'ORIGINE DU FONDS : sis 13 Rue du Général Mocquery 37550 ST AVERTIN: Achat d'un fonds de commerce de "achat vente, importation et exportation de tous produits destinés à l'art dentaire". Ancien prorpriétaire: D.V.I 450 907 332 RCS PARIS
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
12/03/2018
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION FLAMARC FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 13 rue du Général Mocquery 37550 SAINT AVETIN RCS TOURS - 315 130 039 -
Numéro d'observation
66502
Date d'ajout
13/10/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de TOURS Sous le numéro 2017B01164
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/10/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
15177
Date d'ajout
05/10/2017
Description
Radiation du RCS le 05/10/2017 avec effet au 07/09/2017 Radiation de l'établissement secondaire Disparistion du fonds
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).