Entreprise : DU COUDRAY - SIREN 750 226 318
Identité
Dénomination
DU COUDRAY
SIREN (siège)
750 226 318
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2012
Début d’activité
23/02/2012
Date de fin de la personne morale
14/03/2043
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exercice d'activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
LE COUDRAY 41240 VILLERMAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GHESTEM MATHIEU , MICHEL , PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Sancheville
Dénomination
GHESTEM FINANCES
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Sancheville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/02/2012
Siret
75022631800012
Enseigne
EARL XAVIER SEVESTRE
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exercice d'activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE COUDRAY
41240 , VILLERMAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4848
Date d'ajout
07/10/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2015 : Changement de qualité : SEVESTRE Xavier, Bernard, Marcel, Gérant, Associé devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2222
Date d'ajout
09/05/2014
Description
La société à associé unique devient société à plusieurs associés à compter du 15/10/2013
Numéro d'observation
2223
Date d'ajout
09/05/2014
Description
Transformation de la société à compter du 01/04/2014 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2014 : Changement de qualité : SEVESTRE Pierre-Antoine, associé devient Gérant, Associé Réduction de durée de la personne morale à compter du 01/04/2014 Ancien : 40 ans Nouvelle : jusqu'au 31/12/2043
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).