Entreprise : HARAS DES GRILLONS - SIREN 750 161 929
Identité
Dénomination
HARAS DES GRILLONS
SIREN (siège)
750 161 929
Date d'immatriculation au RNE
19/03/2012
Début d’activité
01/02/2012
Date de fin de la personne morale
18/03/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'élevage et le commerce de chevaux et autres équidés, toute activité liée a la filière équine et s'y rattachant
Code APE
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés
Qualité
Actif agricole
Capital social
10000000 EUR
Adresse du siège
69 AV DE LA GRANDE ARMEE 75016 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
69-81
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
PKF ARSILON COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SFK GROUP
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Paris
Établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2023
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
01/02/2012
Siret
75016192900047
Code APE
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'élevage et le commerce de chevaux et autres équidés, toute activité liée a la filière équine et s'y rattachant
Adresse
23 AV KLEBER
75016 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
23-25
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/12/2023
Siret
75016192900054
Code APE
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Élevage de chevaux et d'autres équidés
Adresse
69 AV DE LA GRANDE ARMEE
75016 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
69-81
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2019
Siret
75016192900039
Code APE
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
élevage et commerce de chevaux et autres Equides toute activité liée A la filière équine s'y rattachant
Adresse
182 CHE DU CAMP MARIN
83310 , GRIMAUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2012
Siret
75016192900021
Code APE
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés
Nature de l'établissement
Activité principale
Élevage de chevaux et d'autres équidés
Adresse
440 CHE DU MERDARET
26330 , RATIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2012
Siret
75016192900013
Code APE
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés
Nature de l'établissement
Activité principale
Élevage de chevaux et d'autres équidés
Adresse
11 AV DE LA DEPORTATION
26100 , ROMANS-SUR-ISERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2023B3323913
Date d'ajout
20/08/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 12/07/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202402371, date de cessation des paiements le 17/11/2023, et a désigné : juge commissaire M. François Echo liquidateur Selarl berthelot & associes en la personne de me geoffroy berthelot 15 rue des Métiers 42600 Savigneux, SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc l'activité est maintenue jusqu'au 12/10/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/011526
Date d'ajout
25/07/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 12/07/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202402371, date de cessation des paiements le 17/11/2023, et a désigné : juge commissaire M. François Echo liquidateur Selarl berthelot & associes en la personne de me geoffroy berthelot 15 rue des Métiers 42600 Savigneux, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc l'activité est maintenue jusqu'au 12/10/2024
Numéro d'observation
10232
Date d'ajout
15/07/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 12/07/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202402371, date de cessation des paiements le 17/11/2023, et a désigné : juge commissaire M. François Echo liquidateur Selarl berthelot & associes en la personne de me geoffroy berthelot 15 rue des Métiers 42600 Savigneux, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc l'activité est maintenue jusqu'au 12/10/2024
Numéro d'observation
2023B3323910
Date d'ajout
12/07/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 12-07-2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202402371, date de cessation des paiements le 17-11-2023, et a désigné : juge commissaire M. François Echo liquidateur - SELARL BERTHELOT & ASSOCIES en la personne de Me Geoffroy Berthelot, 15 rue des Métiers 42600 Savigneux - SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine - SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc l'activité est maintenue jusqu'au 12-10-2024
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).