Entreprise : SARL AUTO ECOLE BONNE CONDUITE - SIREN 749 831 541
Identité
Dénomination
SARL AUTO ECOLE BONNE CONDUITE
SIREN (siège)
749 831 541
Date d'immatriculation au RNE
29/02/2012
Début d’activité
06/07/2012
Date de fin de la personne morale
28/02/2111
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2013
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Toutes activités se rapportant à l'auto, moto école, enseignement de la conduite.
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
11 RLE DU CHAPITRE 02140 FONTAINE-LES-VERVINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERSINET ARNAUD , JACKY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Fontaine les Vervins
Établissements
Cet établissement a été fermé le 07/07/2017
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
06/07/2012
Siret
74983154100026
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités se rapportant à l'auto, moto école, enseignement de la conduite.
Adresse
18 RUE LALOUETTE
02250 , MARLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
74983154100018
Adresse
11 RLE DU CHAPITRE
02140 , FONTAINE-LES-VERVINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
07/07/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 07/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/11/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 04/11/2016 NOMMANT Monsieur . Jacques CORNAILLE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/03/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé, en date du 18/03/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2016/5570, date de cessation des paiements le 31/10/2015, et a désigné Monsieur . Jean-Paul DRAIN : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN 4 rue de la 3° D.I.M. 02100 SAINT QUENTIN. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
18/03/2014
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-01-2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/07/2012
Description
SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERCIALE DU 29-02-2012 AU 05-07-2012 .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).