Entreprise : DIFFUSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - SIREN 747 050 326
Identité
Dénomination
DIFFUSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Sigle
DIC
SIREN (siège)
747 050 326
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1991
Début d’activité
01/12/1972
Date de fin de la personne morale
13/05/2023
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
VENTE ET REPARATION CHARIOT ELEVATEUR.
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Capital social
36000 EUR
Adresse du siège
12 AV HENRI BEAUDELET 77330 OZOIR-LA-FERRIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAUTEMULLE FLORENCE JACQUELINE
Nom d'usage
PARISON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Lagny-sur-Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1972
Siret
74705032600038
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
VENTE ET REPARATION CHARIOT ELEVATEUR.
Adresse
12 AV HENRI BEAUDELET
77330 , OZOIR-LA-FERRIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
94415
Date d'ajout
03/09/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 03/09/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 03/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63511
Date d'ajout
03/10/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun prononce en date du 03/10/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00387 , date de cessation des paiements le 15/09/2016 , désigne liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 50 Rue Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 Melun , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/05/1991
Description
Historique des observations depuis le 14/05/1991 : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS, TRANSFERE AU GREFFE DE MEAUX TRANSFERT AU GREFFE DE MELUN A COMPTER DU 31/12/90 PUBLIE DANS LE MONITEUR DE S&M. ANCIEN SIEGE: 66 RUE PAUL ALGIS A VAIRES S/MARNE.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/04/1970
Description
(Divers) Historique : SIEGE SOCIAL IMMATRICULE AU RCS DE MEAUX SOUS LE NUMERO 73 B 62.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).