Entreprise : COMPAGNIE SAINT POL - SIREN 746 720 283
Identité
Dénomination
COMPAGNIE SAINT POL
SIREN (siège)
746 720 283
Date d'immatriculation au RNE
14/04/1967
Début d’activité
15/08/1980
Date de fin de la personne morale
13/04/2066
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Gestion de participations.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
448000 EUR
Adresse du siège
39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Berté STEPHANIE
Nom d'usage
Puel
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Annemasse
Dénomination
COMPAGNIE GENERALE DE SANTE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CLINIQUE D'ARGONAY
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Pringy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/08/1980
Siret
74672028300033
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion de participations.
Adresse
39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/08/1980
Siret
74672028300025
Code APE
8610Z - Activités hospitalières
Activité principale
Activités hospitalières
Adresse
19 CHE DE SAINT-POL
73100 , AIX-LES-BAINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD LA GRIMOTIERE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
96668
Date d'ajout
28/02/2018
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à PARIS (75017), 39 Rue Mstislav-Rostropovitch Rc (746 720 283 RCS PARIS) Le 22/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B055582
Date d'ajout
27/02/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/06/2005
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 28/06/2005.
Numéro d'observation
2018B055581
Date d'ajout
28/06/2005
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2005
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/04/1967
Description
Historique des observations depuis le 14/04/1967 : - PUBLICITE DE CONSTITUTION: L'ESSOR SAVOYARD. - FONDS PRECEDENT: AIX LES BAINS,11 BOULEVARD DE LA ROCHE DU ROI DU 01.01.1967 AU 15.08.1980. - AGE DU 21.06.1985: MISE EN HARMONIE DES STATUTS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).