Entreprise : ABACS SYSTEMES - SIREN 746 650 993
Identité
Dénomination
ABACS SYSTEMES
SIREN (siège)
746 650 993
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1976
Date de fin de la personne morale
07/04/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
56802.5 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE MARENGO 75001 PARIS 1 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ DO MI SI LA SARL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LICHTLE JOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LICHTLE MARIE , CERISE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LICHTLE PAUL , EMILE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1933
Commune de résidence
Paris
Dénomination
H C A - (SARL)
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
L N A LEGUIDE NAIM ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/08/1966
Siret
74665099300080
Nom commercial
ABACS
Enseigne
SECURITE SERVICE - ABACS-ASSISTANCE - A-A "A(ABACS SYSTEMES)
Code APE
286F
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE ET FABRICATION DE PEINTURES ET REVETEMENTS SERRURERIE FABRICATION ET POSE DE TOUS DISPOSITIFS DE SECURITE
Adresse
6 RUE 6 rue de Marengo
75001 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ DO MI SI LA SARL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/09/1973
Siret
74665099300023
Code APE
286F
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Origine du fonds
Autre
Activité principale
SERRURERIE MENUISERIE METALLIQ CHARPE
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Adresse
257 RUE LECOURBE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/1994
Siret
74665099300072
Enseigne
ISOFEN
Code APE
286F
Adresse
33 RUE VIVIENNE
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ BUROBOURSE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
74665099300064
Enseigne
SECURITE SERVICE-ABACS-ASSISTANCE A-A
Code APE
286F
Adresse
62 RUE DES MEUNIERS
92220 , BAGNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
74665099300056
Code APE
454D
Adresse
81 AV DE FONTAINEBLEAU
94270 , LE KREMLIN-BICETRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
18/09/2006
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 18 JUILLET 2006 JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION ENTERINE LE 26 JUIN 1997 ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE FIXE PROVISOIREMENT AU 1 AVRIL 2006 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS JUGE COMMISSAIRE M JACQUES BAUDU LIQUIDATEUR ME LAURENCE RIFFIER 205 RUE GEORGES CLEMENCEAU 92000 NANTERRE CMM LES CREANCIERS SONT INVITES A PRODUIRE LEUR TITRE DE CREANCE ENTRE LES MAINS DU LIQUIDATEUR DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PARUTION AU BODACC
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
08/03/2006
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 10.01.2006 : MODIFIE LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION : PROROGE LEDIT PLAN POUR UNE DUREE DE 2 ANS- MAINTIENT ME LAURENCE RIFFIER 205 RUE GEORGES CLEMENCEAU 92000 NANTERRE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN- JGUE COMMISSAIRE : M.BAUDU
Numéro d'observation
12408
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
13332
Date d'ajout
04/06/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 27/05/1999 , METTANT FIN A LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Numéro d'observation
58170
Date d'ajout
10/07/1997
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 26.06.1997 ARRETANT LE PLAN DE CONTINUATION, DESIGNE ABACS SYSTEMES COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN DUREE DU PLAN 8 ANS NOMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN SCP SAUVAN-GOULLETQUER MISSION CONFIEE A ME SAUVAN MET FIN A LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR SCP SAUVAN-GOULLETQUER MISSION CONFIEE A ME SAUVAN MAINTIENT REPRESENTANT DES CREANCIERS ME LAURENCE RIFFIER NOM DU JUGE COMMISSAIRE : M. PIERRE MARQUET
Numéro d'observation
52268
Date d'ajout
21/06/1997
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 15 MAI 1997 LE TC DE NANTERRE A DECIDE EN VUE DE L'ELABORATION D'UN PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT DE FAIRE APPLICATION INTEGRALE DU REGIME GENERAL A L'EGARD DE LA SOCIETE. DIT EN CONSEQUENCE QUE LA PERIODE D'OBSERVATION EST PROROGEE DE 4 MOIS. ADMINISTRATEUR : SCP SAUVAN-GOULLETQUER MISSION CONFIEE A ME SAUVAN 183 AVENUE G. CLEMENCEAU 92024 NANTERRE. REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE LAURENCE RIFFIER 8 PLACE GABRIEL PERI 92000 NANTERRE. JUGE COMMISSAIRE : M.PIERRE MARQUET. JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : M.ANDRE LE CHEVALLIER.
Numéro d'observation
19350
Date d'ajout
07/02/1997
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 1997 LE TC DE NANTERRE A DECIDE DE PROROGER LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOISA COMPTER DU 28 DECEMBRE 1996. MAINTIENT LES ORGANES DE PROCEDURE.
Numéro d'observation
62296
Date d'ajout
03/10/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28 AOUT 1996 LE TC DE NANTERRE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE LA SOCIETE.FIXE PROVISOIREMENT AU 31 DECEMBRE 1995 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. ADMINISTRATEUR : SCP SAUVAN GOULLETQUER 183 AVENUE G.CLEMENCEAU 92024 NANTERRE AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LA SOCIETE DEBITRICE DANS TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME LAURENCE RIFFIER 8 PLACE GABRIEL PERI 92000 NANTERRE. JUGE COMMISSAIRE : M.PIERRE MARQUET. JUGECOMMISSAIRE SUPPLEANT : M.ANDRE LE CHEVALLIER. DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION : 4 MOIS. MM. LES CREANCIERS SONT INVITES A PRODUIRE LEUR TITRE DE CREANCE ENTRE LES MAINS DU REPRESENTANT DESCREANCIERS DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PARUTION AU BODACC.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).