Entreprise : DAPTA MALLINJOUD - SIREN 745 480 129
Identité
Dénomination
DAPTA MALLINJOUD
SIREN (siège)
745 480 129
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1954
Date de fin de la personne morale
28/09/2045
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2888222.86 EUR
Adresse du siège
Z I DE FELET 63300 THIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIOLAY CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1935
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
MALLINJOUD DIDIER , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
LEZOUX
Nom, Prénom(s)
PERRONY JEAN-PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CHAMALIERES
Nom, Prénom(s)
ROQUES BERNARD-HENRI , AMABLE
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
WOLFF PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
CHAMALIERES
Dénomination
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Dénomination
IENA FINANCE ET INDUSTRIES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/04/1946
Siret
74548012900022
Code APE
285C
Origine du fonds
Apport
Activité principale
Décolletage automatique de précision et toutes opérations se rapportant à la transformation des métaux,fabrication et négoce de meubles et de mobilier de bureau et toutes opérations se rapportant à la transformation du bois.L'expertise d'assurance et plus généralement tous les services se rattachant à l'assurance.
Adresse
Z I DE FELET
63300 , THIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1186
Date d'ajout
23/10/2006
Description
Par jugement en date du 27/09/06, le Tribunal de Commerce de THIERS a désigné la SELARL BAULAND & GLADEL, 8 rue Beaumarchais 63038 CLERMONT-FD CEDEX, représentée par Me Vincent GLADEL, en qualité de Mandataire ad hoc avec les pouvoirs attachés aux fonctions de Commissaire à l'exécution du plan. Date d'effet : 27/09/2006
Numéro d'observation
137
Date d'ajout
26/01/2006
Description
Divers procédures collectives JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS EN DATE DU 18/01/2006 DESIGNANT la SELARD BAULAND & GLADEL,8, RUE BEAUMARCHAIS - 63038 CLERMONT FERRAND cedex, représentée par Maître Vincent GLADEL,EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AUX LIEU ET PLACE DE Maître Vincent GLADEL. Date d'effet : 01/01/2006
Numéro d'observation
1317
Date d'ajout
13/12/2002
Description
(Divers) JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 2002 DESIGNANT ME VINCENT GLADEL EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMENT DE ME JEAN-FRANCOIS GLADEL.
Numéro d'observation
480
Date d'ajout
11/07/1997
Description
FIN DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE SUITE A LA CESSION DU FONDS A LA SA DAPTA MALLINJOUD INDUSTRIES (ANCIEN LOCATAIRE-GERANT) DATE D'EFFET : 20/05/1997
Numéro d'observation
481
Date d'ajout
11/07/1997
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 07/10/1996
Numéro d'observation
902
Date d'ajout
05/12/1996
Description
MISE EN LOCATION GERANCE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DE DECOLLETAGE A LA SOCIETE DAPTA MALLINJOUD INDUSTRIES ZI DE FELET 63300 THIERS (RCS THIERS B 409 253 523) - A COMPTER DU 07/10/1996
Numéro d'observation
740
Date d'ajout
08/10/1996
Description
PAR JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 1996 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CESSION DE LA SOCIETE DAPTA MALLINJOUD AU PROFIT DU GROUPE VALOIS ET A NOMME MAITRE GLADEL 8 RUE BEAUMARCHAIS 63000 CLERMONT-FERRAND EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
652
Date d'ajout
28/08/1996
Description
PAR JUGEMENT DU 27/08/1996 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS
Numéro d'observation
623
Date d'ajout
06/08/1996
Description
(Divers) PAR ORDONNANCE DU 19/07/1996 MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS L'ENSEMBLE DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OUVERTES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A L'EGARD DES SOCIETES DU GROUPE I F I : IFI MDV SOFISEB CDN MINESCO LC MAITRE DAPTA IFIMECA EURODEC CUISINES PYRAMIDES EGUIZIER CAPELLE LECART CONTAT DESIRE SODEM BOURNAUD DEMETER GIE CAPELLE LAFA MULLCA LAFA BRC DISTRIBUTION
Numéro d'observation
377
Date d'ajout
22/05/1996
Description
PAR ARRET DE LA 3EME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 12 AVRIL 1996 LA COUR REJETTE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE ME GLADEL ADMINISTRATEUR JUDICIAIR ET DE ME HOELTGEN REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SA DAPTA MALLINJOUD DECLARE RECEVABLE L'APPEL NULLITE INTERJETE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU 28 FEVRIER 1996 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AYANT OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFI A L'EGARD DE LA SA DAPTA MALLINJOUD - PRONONCE LA NULLITE DE CE JUGEMENT
Numéro d'observation
229
Date d'ajout
18/03/1996
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 29/02/1996 - PAR 1 SEUL JUGEMENT AVEC LES 96/1183 96/1186 96/1189 NOMME ME VALLIOT ADMINISTRATEUR AVEC MISSION:ASSISTER DANS L'AFFAIRE SA DAPTA MALLINJOUD JUGE COMMISSAIRE:M.ALLAROUSSE -JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT:Mme PETIET ADMINISTRATEURS:ME LAFONT 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS ET ME VALLIOT 41 RUE DU FOUR 75006 PARIS REPRESENTANT DES CREANCIERS:ME DE THORE 211 BD VINCENT AURIOL 75013 PARIS
Numéro d'observation
192
Date d'ajout
05/03/1996
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 28/02/1996 - DECLARATION DE CESSSATION DES PAIEMENTS - OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL AVEC PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS A L'EGARD DE LA SA DAPTA MALLINJOUD - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 28/02/1996 JUGE COMMISSAIRE : M.ALLAROUSSE - JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MME PETIET ADMINISTRATEUR : ME LAFONT 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME DE THORE 211 BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 PARIS
Numéro d'observation
509
Date d'ajout
17/07/1992
Description
EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL A L'ACTIVITE SUIVANTE:L'EXPERTISE D'ASSURANCE ET PLUS GENERALEMENT TOUS LES SERVICES SE RATTACHANT A L'ASSURANCE (AGE DU 12 JUIN 1992).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 18 945 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 888 222.86 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).