Entreprise : ETABLISSEMENTS BONNIN - SIREN 736 350 026
Identité
(Entreprise radiée le 03/02/2022)
Dénomination
ETABLISSEMENTS BONNIN
SIREN (siège)
736 350 026
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
26/01/1963
Date de fin de la personne morale
06/06/2062
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
FABRICATION ET VENTE D'ARTICLES DE BROSSERIE ET DE TOUT CE QUI PEUT SE RAPPORTER A CETTE INDUSTRIE.
Code APE
5408
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA BOORIE 53700 VILLAINES-LA-JUHEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNIN GABRIEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1907
Nom, Prénom(s)
BONNIN MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1932
Nom, Prénom(s)
BONNIN LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1931
Nom, Prénom(s)
JOURDIN GUY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1932
Commune de résidence
LAVAL
Nom, Prénom(s)
PICHARD JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1925
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/01/1963
Siret
73635002600018
Code APE
5408
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION ET VENTE D'ARTICLES DE BROSSERIE ET DE TOUT CE QUI PEUT SE RAPPORTER A CETTE INDUSTRIE.
Adresse
RUE RTE DE LA BOORIE
53700 , VILLAINES LA JUHEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1599
Date d'ajout
03/02/2022
Description
Radiation du RCS Laval le 03/02/2022 avec effet au 19/05/1976
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
227
Date d'ajout
20/05/1976
Description
- SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 1976, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MAYENNE A DECLARE CLOTURER LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Numéro d'observation
339
Date d'ajout
04/07/1972
Description
- SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MAYENNE, EN DATE DU 28 JUIN 1972, MONSIEUR BONNIN GABRIEL , P.D.G. DE LA SOCIETE A ETE DECLARE EN ETAT DE FAILLITE PERSONNELLE.
Numéro d'observation
407
Date d'ajout
21/10/1970
Description
- SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 21 OCTOBRE 1970, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MAYENNE A CONVERTI LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETS BONNIN EN LIQUIDATION DES BIENS.
Numéro d'observation
524
Date d'ajout
30/12/1969
Description
- SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 30 DECEMBRE 1969, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MAYENNE A DECLARE LA SOCIETE ANONYME "ETS BONNIN" EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE.
Numéro d'observation
416
Date d'ajout
05/12/1966
Description
Changement de dénomination - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : "SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS BONNIN PERE ET FILS" - NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE : "ETABLISSEMENTS BONNIN" A COMPTER DU 26 AOUT 1963.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) - " SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES. " LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 121 959.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).