Entreprise : ALIMENTATION RUBENS - SIREN 732 031 224
Identité
Dénomination
ALIMENTATION RUBENS
SIREN (siège)
732 031 224
Date d'immatriculation au RNE
07/05/1973
Début d’activité
07/05/1973
Date de fin de la personne morale
06/05/2053
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE VENTE AU DETAIL
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
42685.72 EUR
Adresse du siège
123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TESSONNEAU JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
VITRY SUR SEINE
Établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2021
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
07/05/1973
Siret
73203122400023
Enseigne
FRANPRIX
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE VENTE AU DETAIL
Adresse
17 RUE RUBENS
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/02/2024
Siret
73203122400049
Code APE
4711D - Supermarchés
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Supermarchés
Adresse
16 AV DE LA REPUBLIQUE
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/03/2021
Siret
73203122400031
Enseigne
FRANPRIX
Code APE
4711D - Supermarchés
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Supermarchés
Adresse
123 QUAI JULES GUESDE
94400 , VITRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/05/1973
Siret
73203122400015
Enseigne
FRANPRIX
Code APE
4711D - Supermarchés
Nature de l'établissement
Activité principale
Supermarchés
Adresse
13 RUE RUBENS
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28967
Date d'ajout
29/05/2024
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 02/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1973B0312256
Date d'ajout
29/12/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 26-03-2021
Numéro d'observation
30311
Date d'ajout
02/06/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 22/04/2022
Numéro d'observation
1973B0312246
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 04-02-2020 : Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 ayant ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, et statuant à nouveau : constate l'absence de cessation des paiements de la SASU ALIMENTATION RUBENS et, en conséquence, rejette la demande de l'Urssaf Ile de France tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
1973B0312244
Date d'ajout
27/11/2019
Description
ORDONNANCE DU 24-10-2019 -de la Cour d'Appel de Paris arrêtant l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 septembre 2019.
Numéro d'observation
1973B0312242
Date d'ajout
20/09/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 20/09/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201902193, date de cessation des paiements le 13/03/2019, et a désigné M. François Thieffry : Juge Commissaire, liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
24131
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Numéro d'observation
24131
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).