Entreprise : SOCIETE PAUL LOUIS ORRIER - SIREN 729 809 053
Identité
(Entreprise radiée le 03/11/2017)
Dénomination
SOCIETE PAUL LOUIS ORRIER
SIREN (siège)
729 809 053
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1976
Date de fin de la personne morale
08/06/2022
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Code APE
4702
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
13 RUE ROYALE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAUSSMANN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1928
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FROMANTIN XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
ORRIER PAUL-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GIBASSIER MARIE-LOUISE FELICIE VEUVE ORRIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1910
Commune de résidence
Saint Jean de Luz
Nom, Prénom(s)
HENRY JEAN-CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1941
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
72980905300055
Code APE
4702
Adresse
13 RUE ROYALE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1976B0363513
Date d'ajout
03/11/2017
Description
ORDONNANCE DU 26-10-2017 -du Président du tribunal de commerce de Paris prononçant la clôture du plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
04/01/2008
Description
JUGEMENT DU 17.12.2007. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.ROCHE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
88661
Date d'ajout
24/11/1997
Description
JUGEMENT DU 28.10.97. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M MME BENEZET
Numéro d'observation
92150
Date d'ajout
11/12/1986
Description
.PAR JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 1986 LE TRIBUNAL ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE - DESIGNE MESSIEURS PAUL LOUIS ORRIER - JEANCLAUDE HENRY DIRIGEANTS DE LA SOCIETE NOUVELLE ORRIER ET SA ORRIER MONSIEUR DONALLY PAUL DIRIGEANT DE PAUL LOUIS ORRIER INC COMME TENUS D'EXECUTER LE PLAN, LEUR DONNE ACTE DES ENGAGEMENTS QU'ILS ONT PRIS A CET EGARD - DESIGNE ME BOISSET COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AVEC MA MISSION PREVUE A L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 - MAINTIENT ME BOISSET ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
85578
Date d'ajout
20/11/1986
Description
.PAR JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 1986, PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR TROIS MOIS
Numéro d'observation
72527
Date d'ajout
03/10/1986
Description
.PAR ORDONNANCE RENDUE LE 19 JUIN 1986 PAR MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ET DEPOSEE AU GREFFE LE 23 JUIN 1986
Numéro d'observation
50137
Date d'ajout
08/07/1986
Description
.JUGEMENT DU 15 MAI 1986 A OUVERT UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 86-1507 - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 10 AVRIL 1986 - ME BOISSET ADMINISTRATEUR - ME CHEVRIER REPRESENTANT DES CREANCIERS
Numéro d'observation
34984
Date d'ajout
05/05/1986
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 02 MAI 1986 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981ASSEMBLEE DU 29 JUIN 1985
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES - AGE DU 16 DECEMBRE 1985
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).