Entreprise : FONCIERE MANET - SIREN 726 950 025
Identité
(Entreprise radiée le 21/06/2018)
Dénomination
FONCIERE MANET
SIREN (siège)
726 950 025
Date d'immatriculation au RNE
09/07/2012
Date de fin de la personne morale
08/07/2068
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
129701.25 EUR
Adresse du siège
RTE DE PEZENAS 34500 BEZIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOURGADE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBY LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
FACHON PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Béziers
Dénomination
A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cenon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/02/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2012
Siret
72695002500031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding gestion de son patrimoine immobilier, achat et gestion de titres de participation
Adresse
RTE route de Pézenas
34500 , Béziers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bourgade
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1969
Siret
72695002500015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
14 B RUE EDOUARD MANET
47200 , MARMANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/01/2011
Siret
72695002500023
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
30 RUE HENRI SIMON
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5699
Date d'ajout
21/06/2018
Description
Radiation du RCS le 21/06/2018 avec effet au 27/03/2018 Radiation Réalisation de la transmission du patrimoine à l'associé unique : SAS ARALD
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5101
Date d'ajout
08/06/2018
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 24/02/2018 Décision de l'associé unique en date du 24/02/2018 Dénomination de l'associé unique : SAS ARALD Journal d'annonces légales : Le Midi Libre en date du 26/02/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).