Entreprise : ROBIN MARIETON - SIREN 725 780 126
Identité
Dénomination
ROBIN MARIETON
SIREN (siège)
725 780 126
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1923
Début d’activité
10/11/1923
Date de fin de la personne morale
20/11/2031
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La fabrication, la vente et le commerce de couvertures molleton et tous autres articles similaires ou autres genres dont les actionnaires conviendraient, le négoce d'articles de décoration et de couchage.
Code APE
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Capital social
440320 EUR
Adresse du siège
2 RUE HENRI DAMET 69550 AMPLEPUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBIN MARIETON CYRIL , ARMAND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Charbonnières-les-Bains
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/11/1923
Siret
72578012600019
Enseigne
ROBIN MARIETON
Code APE
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
la fabrication, la vente et le commerce de couvertures molleton et tous autres articles similaires ou autres genres dont les actionnaires conviendraient ; le négoce d'articles de décoration et de couchage.
Adresse
2 RUE HENRI DAMET
69550 , AMPLEPUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
72578012600035
Code APE
741J
Adresse
52 RUE SULLY
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F05/002064
Date d'ajout
21/07/2005
Description
Modification dans l'administration au 16 Juin 2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F04/003185
Date d'ajout
15/11/2004
Description
Modification dans l'administration à compter du 18 Octobre 2004
Numéro d'observation
F04/002494
Date d'ajout
21/09/2004
Description
Modification commissaires aux comptes titulaire et suppléant au 28 Juin 2004
Numéro d'observation
F03/002141
Date d'ajout
04/08/2003
Description
Modification administrateur au 27 Juin 2003
Numéro d'observation
F02/002444
Date d'ajout
16/09/2002
Description
Modification dans l'administration à compter du 20 Juin 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/06/1989
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS A COMPTER DU 27 JUIN 1989 DM DU 10 OCTOBRE 1989 : MODIFICATION DENOMINATION SOCIALE A COMPTER DU 27 JUIN 1989 (ANCIENNE DENOMINATION : LES SUCCESSEURS DE H. FESSEL ET CIE - ROBIN MARIETON ET CARRIER) DECLARATION MODIFICATIVE du 17 SEPTEMBRE 1998 : MODIFICATION COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT AU 11 JUIN 1998 LA RUE DU SIEGE SOCIAL : RUE DE ROANNE EST ACTUELLEMENT DENOMMEE RUE HENRI DAMET LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EST SITUE, 2 RUE HENRI DAMET 69550 AMPLEPUIS(DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 1993) DECLARATION MODIFICATIVE du 31 JUILLET 2000 : CESSION DES MARQUES "ROCA", "EUROLUX" ET "CODERM" ET DE BRANCHE DE FONDS DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DEPENANT DE LA DIVISION "PHARMACIE" ET EXPLOITE 2 RUE HENRI DAMET 69550 AMPLEPUIS A LA SA MOOSS PHARMA DONT LE SIEGE SOCIAL EST A NOORDKAAI 9 8870 IZEGEM (BELGIQUE) AU 1ER JUILLET 2000 DECLARATION MODIFICATIVE du 2 AOUT 2001 : MODIFICATION CAPITAL CONVERSION EN EUROS AU 21 JUIN 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).