Entreprise : COOP MARITIME CONCHYLICOLE DE MARENNES - SIREN 716 250 147
Identité
Dénomination
COOP MARITIME CONCHYLICOLE DE MARENNES
SIREN (siège)
716 250 147
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1962
Date de fin de la personne morale
10/10/2061
Date de clôture
31/05
Forme juridique
Société anonyme coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration
Capital social
7652.94 EUR
Adresse du siège
33 RUE DU MARECHEL FOCH 17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUDET JEAN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Nom, Prénom(s)
BONTEMPS MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1923
Commune de résidence
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Nom, Prénom(s)
BONTEMPS GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Nom, Prénom(s)
CHOTARD GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Nom, Prénom(s)
GRENON ANDRE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1932
Commune de résidence
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Nom, Prénom(s)
GRENON GUY , REMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1928
Commune de résidence
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Nom, Prénom(s)
NERON MAURICE , PIERRE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Nom, Prénom(s)
TAFFORET DANIEL , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Nom, Prénom(s)
THOMAS SERGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1962
Siret
71625014700023
Code APE
050C
Origine du fonds
Création
Activité principale
la meme que l'objet social
Adresse
33 RUE DU MARECHEL FOCH
17320 , MARENNES-HIERS-BROUAGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARENNES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODE GAGI - Date de cessation : 25/11/1994. - Date de dissolution : 25/11/1995. - Sort du fonds : Disparition du fonds. CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).