Entreprise : USINES DU REY-FRANCE - SIREN 715 920 153
Identité
Dénomination
USINES DU REY-FRANCE
SIREN (siège)
715 920 153
Date d'immatriculation au RNE
26/03/1959
Date de fin de la personne morale
25/03/2058
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
363012.82 EUR
Adresse du siège
AV DE GAILLAC 81300 GRAULHET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD LE REY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENS MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CAMBON D'ALBI
Nom, Prénom(s)
CATHALAU CLAUDE , FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1928
Nom, Prénom(s)
CATHALAU THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
LAUTREC
Nom, Prénom(s)
CATHALAU CHRISTOPHE , CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
GRAULHET
Dénomination
SARL AUDIT 81
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CASTRES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/02/1959
Siret
71592015300015
Code APE
191Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION DE MEGISSERIE ET DE TANNERIES
Adresse
AV LE REY
81300 , GRAULHET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GRAULHET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1991
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Castres en date du 08/05/2018, il a été procédé au remplacement du mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ; SCP VITANI-BRU représentée par Me BRU - ZAC Le Causse - Espace Entreprise - 81100 CASTRES a été désignée pour exercer ces fonctions, en remplacement de Maître MARIOTTI. Date d'effet : 08/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2585
Date d'ajout
01/09/1997
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 29/08/97, MONSIEUR OUILLAC GILBERT A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 29/08/97
Numéro d'observation
2796
Date d'ajout
24/10/1994
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 21/10/94, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A NOMME ME MARIOTTI 5 RUE MATHIEU CROS 81090 VALDURENQUE COMME LIQUIDATEUR. MAINTIENT AU 24 SEPTEMBRE 1993 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS AVEC POURSUITE D'ACTIVITE 1 MOIS REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 24/09/93 A COMPTER DU 21/10/94
Numéro d'observation
988
Date d'ajout
11/04/1994
Description
EN DATE DU 8 AVRIL 1994 JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 6 MOIS A COMPTER DU 8 AVRIL 1994
Numéro d'observation
2688
Date d'ajout
24/09/1993
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL A NOMME MR PIERRE CALMES EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A NOMME MAITRE MARIOTTI 5 RUE MATHIEU CROS VALDURENQUE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A NOMME MAITRE REY GEORGES-PAUL 17 RUE DES CORDELIERS ALBI COMME ADMINISTRATEUR ET A FIXE AU 24 SEPTEMBRE 1993 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS A COMPTER DU 24 SEPTEMBRE 1993
Numéro d'observation
2687
Date d'ajout
24/09/1993
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 24 SEPTEMBRE 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
STE MISE EN HARMONIE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 381 208.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 363 012.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).