Entreprise : LEVAUX ET ASSOCIES - SIREN 712 052 208
Identité
(Entreprise radiée le 09/01/2023)
Dénomination
LEVAUX ET ASSOCIES
SIREN (siège)
712 052 208
Date d'immatriculation au RNE
19/07/1988
Date de fin de la personne morale
18/07/2069
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3160000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE LA LIBERATION 91070 BONDOUFLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 34
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDET PATRICK , HENRI , CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Eygurande-et-Gardedeuil
Nom, Prénom(s)
DALAKUPEYAN ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LASRY EMMANUELLE
Nom d'usage
CAJGFINGER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Paris
Dénomination
A.R.I.C.E.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DBA AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/11/2011
Siret
71205220800055
Enseigne
SOLEFIM
Code APE
4110C - Promotion immobilière d'autres bâtiments
Activité principale
Promotion immobilière d'autres bâtiments
Adresse
66 RUE CANTAGREL
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1984
Siret
71205220800030
Code APE
452V
Adresse
LES PLANTADES
83130 , LA GARDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/07/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1984
Siret
71205220800048
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux publics; Etude, réalisation de tous immeubles, de toutes entreprises de bâtiment, travaux publics ou particuliers, génie civil, terrassement, assainissement réalisation pour le compte de tiers de tous immeubles édifiés dans le cadre d'une contrat de promotion immobilière ou contrat de maîtrise d'ouvrage délégué.
Adresse
7 RUE 7 Rue DE LA LIBERATION
91070 , Bondoufle - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 34
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
71205220800022
Code APE
452V
Adresse
20 RUE BARBES
92120 , MONTROUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
855
Date d'ajout
09/01/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
855
Date d'ajout
09/01/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 06/01/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : La Selarl Mjc2a, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/01/2023
Numéro d'observation
28514
Date d'ajout
10/07/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 09/07/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2012J00402 désigne liquidateur La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , juge commissaire M. Condomines , juge commissaire suppléant M. Amiramesa , met fin à la mission de l'administrateur Me Tulier-Polge rue René Cassin Immeuble le Mazière - 4ème étage 91000 EVRY
Numéro d'observation
27592
Date d'ajout
11/06/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry , prononce en date du 11/06/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00402 , date de cessation des paiements le 31/05/2012 désigne Juge Commissaire M. Condomines , Juge Commissaire suppléant M. Amiramesa , Administrateur Me Tulier-Polge Rue René Cassin Immeuble le Mazière - 4ème étage 91000 Évry avec pour mission : d'assiter le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 11/12/2012 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 16 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
41020
Date d'ajout
19/07/1988
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).