Entreprise : FINATIS - SIREN 712 039 163
Identité
Dénomination
FINATIS
SIREN (siège)
712 039 163
Date d'immatriculation au RNE
30/07/1971
Début d’activité
30/07/1971
Date de fin de la personne morale
29/07/2070
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Investissement dans les sociétés industrielles, commerciales ou civiles , acquisition, construction, rénovation, vente, échange de tous biens ou droits immobiliers destines a la location.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
84646545 EUR
Adresse du siège
103 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Delannoy HERVE , GUY , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EURIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
92908 Paris la Défense CEDEX
Dénomination
KPMG S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/07/1971
Siret
71203916300043
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Investissement dans les sociétés industrielles, commerciales ou civiles , acquisition, construction, rénovation, vente, échange de tous biens ou droits immobiliers destines a la location.
Autres Activités
Investissement dans les sociétés industrielles, commerciales ou civiles , acquisition, construction, rénovation, vente, échange de tous biens ou droits immobiliers destines a la location.
Adresse
103 RUE LA BOETIE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
71203916300027
Enseigne
LOCA CERGY-PONTOISE
Code APE
652A
Adresse
61 RUE DE MONCEAU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/12/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/1971
Siret
71203916300035
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
83 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1971B03916151
Date d'ajout
22/04/2024
Description
Par jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1971B03916149
Date d'ajout
22/04/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 22/04/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202401394, date de cessation des paiements le 22/04/2024, et a désigné : juge commissaire M. Michel Teytu liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1971B03916113
Date d'ajout
28/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 28-02-2020 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne M. Didier andré Lévêque, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans. Désigne SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol et la selarl FHB en la personne de Me Hélène Bourbouloux commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol , 38 avenue Hoche 75008 Paris, et la SELARL FHB en la personne de Me Bourbouloux 16 place de l'Iris 92400 Courbevoie, Administrateurs, maintient SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, maintient SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre , 5 rue de Palestro 75002 Paris , Mandataire judiciaire, maintient M. Fargeaud , Juge-commissaire, sous le numéro P201901309.
Numéro d'observation
1971B03916110
Date d'ajout
25/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25/11/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 23/11/2019, soit jusqu'au 23/05/2020
Numéro d'observation
1971B03916107
Date d'ajout
23/05/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 23/05/2019 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201901309 et a désigné juge commissaire : M. Alain Fargeaud, administrateur : SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris, SELARL FHB en la personne de Me Hélène Bourbouloux 16 place de l'Iris 92400 Courbevoie,, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris,, et a ouvert une période d'observation expirant le 23/11/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
26879
Date d'ajout
02/10/2002
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
44815
Date d'ajout
10/11/1999
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION MATIGNON REGIONS FORME JURIDIQUE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SIEGE SOCIAL 83 R DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS RCS 414308262 RCS PARIS
Numéro d'observation
52685
Date d'ajout
15/09/1998
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION MATIGNON-AMBOISE FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 83 RUE DU FBG SAINT HONORE 75008 PARIS RCS B397716820
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES LOIS N°81-1162 DU 30 DECEMBRE 1981 - N°83-353 DU 30 AVRIL 1984 - N°83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983 ET N°84-46 DU 24 JANVIER 1984 - ARTICLE 97 PROCES VERBAL DU4 NOVEMBRE 1985
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).