Entreprise : SIDERURGIE FORGES ET FONDERIES - SIREN 712 016 989
Identité
Dénomination
SIDERURGIE FORGES ET FONDERIES
SIREN (siège)
712 016 989
Date d'immatriculation au RNE
03/05/2016
Début d’activité
24/03/1971
Date de fin de la personne morale
02/05/2046
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme nationale à directoire
Activité principale
Commissionnaire ainsi que représentation et vente de tous produits provenant des industries de sidérurgie forgés fonderies plaisance et automobile
Code APE
4612B - Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
Capital social
19740 EUR
Adresse du siège
10 RUE JULES REGNAULT 95880 ENGHIEN-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALTENBOURGER PHILIPPE
Qualité
Directeur Général, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Saint-Prix
Nom, Prénom(s)
ALTENBOURGER FRANCK
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Saint-Prix
Nom, Prénom(s)
ALTENBOURGER JEAN-PIERRE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
CAR CHRYSTELLE , ANTOINETTE , ANNA
Nom d'usage
FERRON
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Luzarches
Nom, Prénom(s)
CHAPEY STEPHANIE
Nom d'usage
ALTENBOURGER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Groslay
Nom, Prénom(s)
DORO JEAN , LUC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Le Vésinet
Nom, Prénom(s)
RIGOUIN OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Saint-Ouen-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/03/1971
Siret
71201698900030
Code APE
4612B - Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Commissionnaire ainsi que représentation et vente de tous produits provenant des industries de sidérurgie forgés fonderies plaisance et automobile
Autres Activités
Commissionnaire ainsi que représentation et vente de tous produits provenant des industries de sidérurgie forgés fonderies plaisance et automobile
Adresse
10 RUE JULES REGNAULT
95880 , ENGHIEN-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1971
Siret
71201698900022
Code APE
4612B - Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
Activité principale
Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
Adresse
1 AV SALVADOR ALLENDE
93800 , EPINAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
95117
Date d'ajout
03/05/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).