Entreprise : SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION - SIREN 711 680 140
Identité
Dénomination
SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
Sigle
SAC
SIREN (siège)
711 680 140
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1971
Début d’activité
13/09/1971
Date de fin de la personne morale
25/10/2070
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
31/12/1972
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Travaux publics et particuliers, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières.
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
RUE DU PARC 02320 ANIZY-LE-GRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIET JEAN-RENAUD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Soissons
Nom, Prénom(s)
COZZARIN NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Royaucourt-et-Chailvet
Nom, Prénom(s)
COZZARIN ENNIO
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Anizy-le-Château
Dénomination
AUDIT EXPERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Poitiers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/1971
Siret
71168014000011
Enseigne
SAC
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux publics et particuliers, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières.
Adresse
RUE DU PARC
02320 , ANIZY-LE-GRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/12/1996
Siret
71168014000037
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
LES BASSES FERMIERES
02320 , PINON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
19/11/1997
Siret
71168014000029
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
travaux publics et particu- liers.
Adresse
4 PL LEON BOURGEOIS
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
23/04/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 23-04-2021 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2021/6586 désigne liquidateur SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTINnom du juge-commissaire Monsieur Patrice MAENE met fin a la mission de l'administrateur SELARL V & V en la personne de Maître Stéphane VERMUE. Met fin à la période d'observation .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
26/03/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 26/03/2021 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
2827
Date d'ajout
11/02/2021
Description
Par jugement en date du 28/01/2021, le tribunal de commerce de St Quentin, a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, désigne la SELARL V&V en la personne de Me Stephane VERMUE, 35 rue Victor Bach, 02100 SAINT QUENTIN, mandataire judiciaire : SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de ME Guillaume RANDOUX, 2 place des Campions 02100 SAINT QUENTIN, adminiatrateur judiciaire la SELARL V&V en la personne de Me Stéphane VERMUE, 35 rue Victor Bach, 02100 Saint Quentin avec pour mission d'assistance Fixe provisoirement la date de cessation des paiements : 10/11/2020,
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
28/01/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé en date du 28/01/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021/6586 date de cessation des paiements le 10/11/2020, et a désigné juge commissaire : Monsieur Patrice MAENE, administrateur : SELARL V & V en la personne de Maître Stéphane VERMUE 35, rue Victor Bach 02100 SAINT-QUENTIN, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/07/2021, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
11/06/2003
Description
--- TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 12.05.03, TRANSFORMATION DE LA SARL EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE PORTER DE 38 112, 25 EUROS A 300 000 EUROS MONSIEUR ENNIO COZZARIN EST NOMME PRESIDENT DE LA SOCIETE PICARDIE LA GAZETTE DU 28.05.03 - DATE D'EFFET : 12/05/2003
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/11/1997
Description
(Divers) Historique : SIEGE SOCIAL IMMATRICULE AU RCS DE 02 LAON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).