Entreprise : GAMVET - SIREN 708 600 135
Identité
Dénomination
GAMVET
Sigle
GAMVET
SIREN (siège)
708 600 135
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1970
Date de fin de la personne morale
20/10/2064
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital minimum
4268.57 EUR
Adresse du siège
14 PL GENERAL KOENIG 67270 HOCHFELDEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAAS PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
HOCHFELDEN
Nom, Prénom(s)
SCHEUER JEAN , GEORGES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
BOUXWILLER
Nom, Prénom(s)
KOBLOTH JEAN , PAUL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
MARMOUTIER
Nom, Prénom(s)
MEYER RENE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1920
Commune de résidence
ROUFFACH
Nom, Prénom(s)
RIEHL RAYMOND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
BENFELD
Nom, Prénom(s)
RIEBEL BERNARD
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
STRASBOURG
Nom, Prénom(s)
BOSSERT JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1915
Commune de résidence
BARR
Nom, Prénom(s)
BRICKERT ROMAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1923
Commune de résidence
SUNDHOUSE
Nom, Prénom(s)
MILLEMANN JACQUES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1935
Commune de résidence
SOULTZ SOUS FORETS
Nom, Prénom(s)
BRUAT LEON
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1927
Commune de résidence
HAGUENAU
Nom, Prénom(s)
MARTISCHANG LUCIEN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1934
Commune de résidence
DRULINGEN
Nom, Prénom(s)
LUFT ERNEST
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1927
Commune de résidence
BOUXWILLER
Nom, Prénom(s)
BURGARD BERNARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1937
Commune de résidence
BOUXWILLER
Nom, Prénom(s)
ROMMERT ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1929
Commune de résidence
DRULINGEN
Nom, Prénom(s)
ZIMMER DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1928
Commune de résidence
BRUMATH
Nom, Prénom(s)
SCHOTT JEAN , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Nom, Prénom(s)
PFISTER FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1923
Commune de résidence
ERSTEIN
Nom, Prénom(s)
VELTZ PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1924
Commune de résidence
STRASBOURG
Nom, Prénom(s)
SCHWED GERARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1930
Commune de résidence
ERSTEIN
Nom, Prénom(s)
SCHICKEL ERNEST
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1917
Commune de résidence
TRUCHTERSHEIM
Nom, Prénom(s)
LUX VICTOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1929
Commune de résidence
HOCHFELDEN
Nom, Prénom(s)
MEYER LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1917
Commune de résidence
STRASBOURG
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/10/1970
Siret
70860013500030
Code APE
5807
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHAT EN COMMUN DE PRODUITS VETERINAIRES FOURNITURE DE TOUTES MARCHANDISES VETERINAIRES
Adresse
14 PL 14 PL. DU GENERAL KOENIG
67270 , HOCHFELDEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 28 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 268.57 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).