Entreprise : CONSORTIUM ENTREPRISES ET REALISATIONS - SIREN 702 050 691
Identité
Dénomination
CONSORTIUM ENTREPRISES ET REALISATIONS
Sigle
CER
SIREN (siège)
702 050 691
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1987
Date de fin de la personne morale
30/09/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE RIS 91170 VIRY-CHATILLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR BECQUET GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1931
Commune de résidence
La Ferté-Alais
Nom, Prénom(s)
GENEST JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1924
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
MR GORNET JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR POLACK DENIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GENEST ENTREPRISES SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Viry-Châtillon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
70205069100089
Code APE
451A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Vitrification sur métaux, fabrication de tous articles vitrifiés ou non, travaux de traitement de surfaces.
Adresse
23 RUE 23 Rue DE RIS
91170 , Viry-Châtillon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
314
Date d'ajout
16/01/2009
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Evry rendue le 16/01/2009 nommant M. Ansart juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5195
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
14424
Date d'ajout
11/07/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 11/07/2000 nommant Mr Epelbaum juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
19866
Date d'ajout
22/12/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 22/12/1997 nommant Mr Desreaux juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
27/07/1994
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire. Jugement du 26.07.94 N° 94000 Cessation des paiements en date du 19.07.94 Juge cré: M Daumont Représentant des créanciers Me Souchon Administrateur Me Avezou L'administrateur ci-dessus désigné outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion. Fixe au 30.01.95 la période de fin d observation
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
19/07/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements le 19.07.94 Au greffe de Corbeil Essonnes
Numéro d'observation
43673
Date d'ajout
01/10/1987
Description
Se transfère du 56 rue Lafayette 75009 Paris Rc Paris 70 b 5069 à compter du 01.10.86
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).