Entreprise : COOP ACHAT HORLOG BIJOUTIER - SIREN 698 204 302
Identité
Dénomination
COOP ACHAT HORLOG BIJOUTIER
Sigle
CODHOR
SIREN (siège)
698 204 302
Date d'immatriculation au RNE
02/12/1969
Date de fin de la personne morale
01/12/2034
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1653309.59 EUR
Adresse du siège
3 RTE DE GARGES 95200 SARCELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 574 CEDEX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEYDOUX HENRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PERNOT JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Neufchâteau
Nom, Prénom(s)
FREMIOT JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1929
Commune de résidence
Menton
Nom, Prénom(s)
H.S.D. S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
STUDER CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1931
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
CABINET CHAUSSUMIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MONSIEUR GODET BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MONSIEUR LAMY ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1926
Commune de résidence
Albertville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1969
Siret
69820430200013
Nom commercial
CODHOR
Code APE
514S
Origine du fonds
Création
Activité principale
Réduite au bénéfice de ses membres et par l'effort commun de ceux-ci le prix de revient et le cas échéant le prix de vente de certains produits se rapportant à leurs commerces et d'améliorer la qualité de ces produits fournis par ses membres à leur clientèle Etc--¿¿¿
Adresse
3 RTE 3 ET 5 RUE DE GARGES
95140 , Sarcelles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 574 CEDEX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
69820430200039
Code APE
702C
Adresse
14 RUE DE GOULE
25120 , MAICHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
59176
Date d'ajout
25/03/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 25/03/2011 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19277
Date d'ajout
28/10/2009
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Numéro d'observation
13704
Date d'ajout
23/07/2009
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce, NPAI RELANCE BILAN
Numéro d'observation
42035
Date d'ajout
10/09/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE En date du 07/09/2007 , Désignant Me SEGARD, de la SELAS SEGARD-CARBONI demeurant 3 Ave de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
9290
Date d'ajout
20/12/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 20/12/2002 nommant MAYER juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
6742
Date d'ajout
25/10/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 11/10/2002 nommant M. SOUC juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
23084
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
36276
Date d'ajout
14/03/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 12 01 1996 nommant Monsieur rougeaux juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/04/1992
Description
Par arrêt rendu le 23 avril 1992, la la 13e chambre de la cour d'appel de Versailles à - annule le jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 26 février 1992 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation des sociétés Codhor et Codhor Europe Expansion-- dit N'y avoir lieu à ouvrir a ouvrir une nouvelle période d'observation - arrete arrête le plan de redressement par cession de la société coopérative d'achat des horlogers orfèvres "Codhor" sa dont le siège social est à sarcelles 3 et 5 rue de Garges et de la société Codhor Europe expansion sa dont le siège est à sarcelles 3 et 5 rue de Garges au profit de la société saint martin investissements dont le siège social est 13 rue d'uzes'75002 Paris, ou ou de toute société de son groupe qu'elle pourrait constituer et se substituer pour le prix de :1) 50000000 de francs pour les actifs de la société c e e 2) 1000000 de francs pour les actifs de la société Codhor sa a désigné maître Lafont 25 rue Godot de Mauroy 75009 Paris, en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maître Mandin 23 rue Victor Hugo à Pontoise en qualité de représentant des Creanciers que par un second arrêt rendu le 14 mai 1992, la la 13e chambre de la cour d'appel de Versailles a dit que l'arrêt du 23 avril sera complète ainsi : "désigne maître Lafont en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire des sociétés Codhor et Codhor Europe expansion aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles 66 et 87 de la loi du 25 Janviert 1985 avec tous les pouvoirs nécessaires à la mise en ¿uvre du plan et à Lapassation des actes nécessaires à la réalisation de la cession
Numéro d'observation
9156
Date d'ajout
23/07/1991
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire jugement du 23 Juillet 1991 N° Cessation des paiements en date du 23-01-1990 Juge cré Monsieur Elmalek Représentant des créanciers Maître Mandin demeurant à Pontoise, 23 rue Victor Hugo Avec confusion des patrimoines de la société coopérative d'Achatdes horlogers orfèvres bijoutiers c o d h o r et de la société Codhor Europe expansion. Juge commissaire suppléant : monsieur Borgo administrateur : maître Lafont demeurant 25 rue Godot de Mauroy 75009 Paris. L'administrateur ci-dessus désigne outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion.
Numéro d'observation
8958
Date d'ajout
19/07/1991
Description
Déclaration de cessation des paiements le 19 Juillet 1991 Au greffe de Pontoise
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).