Entreprise : SOC AUTOCARS ET TRANSPORTS AUTO. DUCLOS - SIREN 693 820 920
Identité
Dénomination
SOC AUTOCARS ET TRANSPORTS AUTO. DUCLOS
Sigle
S.A.T.A.D.
SIREN (siège)
693 820 920
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1969
Date de fin de la personne morale
16/12/2068
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
63723.69 EUR
Adresse du siège
157 RUE DE CAEN 14123 IFS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESPREZ EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1925
Nom, Prénom(s)
POTTIER REMI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Nom, Prénom(s)
DE SAINT-DENIS HUGUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
CAEN
Nom, Prénom(s)
KORAL MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CAEN
Nom, Prénom(s)
GOGIBU GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CAEN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/09/1988
Siret
69382092000033
Code APE
741J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TRANSPORTS SCOLAIRES
Adresse
157 RUE DE CAEN
14123 , IFS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PUTOT EN AUGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
681
Date d'ajout
11/02/1993
Description
Dissolution LIQUIDATEUR: DE SAINT DENIS HUGUES DT A CAEN 2 RES. L'OREE D'HASTINGS SIEGE DE LA LIQUIDATION: BARNEVILLE-CARTERET 22 PLACE DE L'EGLISE A COMPTER DU 21/09/92 VENTE DU FDS A GROUPE VERNEY - AUTOCARS DU CALVADOS A COMPTER DU 28/11/91
Numéro d'observation
3113
Date d'ajout
10/07/1991
Description
Ouverture d'un établissement complémentaire (sauf achat ou apport) CABOURG AV CDT BERTAUX LEVILLAIN / AV DE LA MER A COMPTER DU 01/03/89
Numéro d'observation
2632
Date d'ajout
11/06/1991
Description
Changement de président du conseil d'administration DEMISSION DE LAURENT ARMAND DE SES FONCTIONS DE PCA ET ADM. NOMIN. D'UN NVEAU ADM. ET PCA: DE SAINT-DENIS HUGUES A COMPTER DU 26/11/90
Numéro d'observation
4398
Date d'ajout
18/10/1990
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION DE 2 ADMS.: QUINTIN NEE HARDY ALICE, POTTIR NEE FOUTEL MARIE- CLAUDE A COMPTER DU 29/08/89
Numéro d'observation
417
Date d'ajout
26/01/1990
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION DE JEAN-MARIE Remi EN TANT QUE PCA ET ADM.DEMISSION DE 2 ADMS.: DUCLOS NEE SINEUX DENISE, JEAN-MARIE NEE TERRY JANINE.NOMIN. DE 3 NVEAUX ADMS.:POTTIER REMI, LAURENT ARMAND, DESPREZ EMILE.NOMIN. DU PCA:LAURENT ARMAND. A C/ DU 27/09/989
Numéro d'observation
735
Date d'ajout
14/02/1989
Description
Exploitation établissement hors ressort PUTOT EN AUGE RTE DE ROUEN A COMPTER DU 06/09/88
Numéro d'observation
4425
Date d'ajout
09/12/1987
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOMIN. DE 2 NVEAUX ADM :JEAN-MARIE NEE TERRY JANINE ET QUINTIN NEE HARDY ALICE A COMPTER DU 24/09/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DENOMINATION : SOCIETE DES AUTOCARS ET TRANSPORTS AUTOMOBILES DUCLOS LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 418 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 63 723.69 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PCA : MR JEAN MARIE REMI NEE LE 16.05.1935 A LA LUCERNE D'OUTREMER DEMEURANT A BRETTEVILLE SUR ODON RUE DE NORMANDIE, NTE FRANCAISE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 418 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 63 723.69 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).