Entreprise : BRAMBLES TANK CONTAINERS - SIREN 692 038 201
Identité
(Entreprise radiée le 30/10/2006)
Dénomination
BRAMBLES TANK CONTAINERS
SIREN (siège)
692 038 201
Date d'immatriculation au RNE
09/09/1969
Date de fin de la personne morale
08/09/2068
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4200000 FRANCS FRANCAIS
Adresse du siège
1 RUE MOZART 92110 CLICHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD HENRI , MARC , PAUL , ALFRED
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1930
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LAURAS GONZAGUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1931
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JANORAY JEAN-PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Nom, Prénom(s)
SCHLEICH MAURICE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Bievres
Nom, Prénom(s)
WEERTS JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1935
Nom, Prénom(s)
DES COMTES DE BLEGIERS DE PIERREGROSSE RAYMON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1927
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RABAUD CLAUDE , CAMILLE , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1924
Commune de résidence
Versailles
Dénomination
DE BOIS DIETERLE ET ASSOCIES B.D.A.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
TOUCHE ROSS BAILEY ET SMART
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
COMPAGNIE AUXILIAIRE DU MIDI
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE DE TRANSPORTS ET MANUTENTIONS INDUSTRIELS STEMI
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/1969
Siret
69203820100053
Enseigne
EUROTAINER
Code APE
712A
Origine du fonds
Création
Activité principale
LOCATION DE CONTAINERS
Adresse
33 AV 22-24 avenue Hoche
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR MAINE MONTPARNASSE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/11/1991
Siret
69203820100046
Code APE
712A
Adresse
1 PL CHARLES DE GAULLE
78180 , MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE PLACE DE LA GARE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2006
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/12/2005
Siret
69203820100061
Code APE
712A
Adresse
1 RUE MOZART
92110 , CLICHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3492
Date d'ajout
24/02/1992
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE VERSAILLES SOUS LE NUMERO : 92B450
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).