Entreprise : LA CREMERIE - SIREN 692 007 131
Identité
Dénomination
LA CREMERIE
SIREN (siège)
692 007 131
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1969
Date de fin de la personne morale
17/02/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38569.6 EUR
Adresse du siège
49 RUE BERGER 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TENAGUILLO ALEXANDRA
Nom d'usage
LYONNET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1925
Nom, Prénom(s)
WALLART CORINNE
Nom d'usage
SALAUN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LECONTE JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SALAUN STEPHANE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUMAS HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint Tropez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/02/2004
Type d'établissement
Siège
Siret
69200713100018
Code APE
513G
Adresse
49 RUE BERGER
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
69200713100034
Code APE
522N
Adresse
12 RUE SAUVAL
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/1988
Siret
69200713100026
Code APE
521B
Adresse
5 RUE SAUVAL
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1969B0071352
Date d'ajout
04/05/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 03-05-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
51
Date d'ajout
03/05/2013
Description
Le tribunal de commerce de Paris, changement de raison sociale du mandataire judiciaire, jugement en date du 30/04/2013. Désigne la SELAS MCM et associés prise en la personne de Me Martine Carrasset-Marillier au lieu de Me Martine Carrasset-Marillier.
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
20/12/2007
Description
JUGEMENT DU 13-12-2007. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M ROCHE
Numéro d'observation
42335
Date d'ajout
08/10/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS,A PRONONCE,EN DATE DU 07.10.2003,LA RESOLUTION DU PLAN,ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 033575, AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 31.10.2003 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 10.12.2003 ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M.LEBOUCHARD JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANTM.ROCHE LIQUIDATEUR ME CARRASSET-MARRILIER 96 RUE DE RIVOLI 75004 PARIS MET FIN A LA MISSION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME BOISSET 58 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS.LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU B.O.D.A.C.C.
Numéro d'observation
79463
Date d'ajout
25/03/2002
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 19.03.2002 MODIFIANT LE PLAN DE CONTINUATION : DESIGNE M.SALAUN STEPHANE NOUVEAU PRESIDENTDIRECTEUR GENERAL, EN REMPLACEMENT DE M.SALAUN RENE DECEDE, COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN AUX COTES DE MME SALAUN ANNIE NEE LYONNETNOM DU JUGE COMMISSAIRE : M.LEBOUCHARDNOM DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : MAITRE BOISSET (58 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS)
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
76021
Date d'ajout
16/12/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 10 12 1998 ARRETANT LE PLAN DE CONTINUATION, DESIGNE MR SALAUN RENE ET MME SALAUN NEE LYONNET ANNIE COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN DUREE DU PLAN 10 ANS NOMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN MAITRE BOISSET MAINTIENT REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE BOISSET 58 BLD DE SEBASTOPOL PARIS (75003)DANS SES FONCTIONS MAINTIENT ADMINISTRATEUR MAITRE DESMOTTES 1 RUE RICHEPANSE PARIS (75008)AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN PENDANT UNE DUREE DE 3 MOIS ET MET FIN A SA MISSION A L ISSUE DE CES 3 MOIS NOM DU JUGE COMMISSAIRE : MR LEBOUCHARD, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MME BENEZET .
Numéro d'observation
76012
Date d'ajout
16/12/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 10 12 1998 PRONONCANT LA CONFUSION DES PATRIMOINES DE : LA STE ET DE LA STE SBFC RCS 383572708.
Numéro d'observation
34198
Date d'ajout
16/06/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 11 06 1998 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 04 06 1998
Numéro d'observation
9187
Date d'ajout
10/02/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 05 02 1998 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 04 02 1998
Numéro d'observation
63195
Date d'ajout
08/08/1997
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 05 08 1997 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
04/03/1997
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 04 03 1997 A PRONONCE LA JONCTION DE LA PROCEDURE DE LA STE ET DES STES FORUMTRAITEUR RCS 91B8171 ET S B F C RCS 91B14286 (PROCEDURE 971189)SOUS PATRIMOINES DISTINCTS
Numéro d'observation
18528
Date d'ajout
05/02/1997
Description
JUGEMENT DU 04.02.97. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 970584, DATE DE FIN DE PERIODE D'OBSERVATION: 04.08.97, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 07.09.95, JUGE COMMISSAIRE M.LEBOUCHARD, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MME BENEZET, REPRESENTANT DES CREANCIERS ME BOISSET 58 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, ADMINISTRATEUR ME DESMOTTES1 RUE RICHEPANSE 75008 PARIS, MISSION DE L'ADMINISTATEUR ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION., DELAI DE DECLARATION: 2 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
14/11/1994
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :30 SEPTEMBRE 1994
Numéro d'observation
9824
Date d'ajout
06/02/1990
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :30 OCTOBRE 1989
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NO 81-1160 ET 81-1162 DU 30 DECEMBRE 1981 DU 1 MARS 1984 NO 84-148 ET DECRET DU 1 MARS 1985 NO 85-295
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).