Entreprise : ENTREPRISE AMERGER SOC - SIREN 686 050 170
Identité
Dénomination
ENTREPRISE AMERGER SOC
SIREN (siège)
686 050 170
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1960
Date de fin de la personne morale
18/10/2059
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
RUE DU 19 MARS 1962 71000 SANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES PLATIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELLISSIER YVES , CHARLES , PIERRE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1923
Commune de résidence
La Chapelle-de-Guinchay
Nom, Prénom(s)
AMERGER JANINE
Nom d'usage
PELLISSIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1931
Commune de résidence
Chânes
Nom, Prénom(s)
GAILLARD FRANCOIS , PAUL , ETIENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Saint-Denis-lès-Bourg
Nom, Prénom(s)
ABEILLE PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Besançon
Dénomination
FIDUCIAIRE DE LORRAINE ET DE CHAMPAGNE "FIDULOR"
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1960
Siret
68605017000030
Code APE
452V
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX PUBLICS OU PARTICULIERS CONSTRUCTIONS DE TOUS BATIMENTS OU DE MATERIAUX, FABRICATION DE TOUS MATERIAUX PREFABRIQUES OU MOULES DESTINES A LA CONSTRUCTION; EXPLOITATION DE TOUS PROCEDES DE PRE- FABRICATION SE RAPPORTANT A TOUTES CONSTRUCTIONS.
Adresse
RUE Rue DU 19 MARS 1962 ZAC DES PLATIERES
71000 , Sancé - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES PLATIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2578
Date d'ajout
24/08/2004
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE EN DATE DU 30 MARS 2004 PRONONCANT LE REMPLACEMENT DU MANDATAIRE LIQUIDATEUR ANCIEN : ME JEAN YVES AUBERT 1 RUE DEWET 71100 CHALON SUR SAONE NOUVEAU : SCP BECHERET THIERRY MISSION CONDUITE PAR ME CLEMENT THIERRY BP 50312 71108 CHALON SUR SAONE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1245
Date d'ajout
04/08/1995
Description
JUGEMENT DU T.C. DE CHALON S/SAONE EN DATE DU 22/06/95 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE; JUGE COMMISSAIRE : MR SAUPE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : ME AUBERT DEMEURANT A CHALON S/SAONE (71100) VISION 2000 1,RUE DEWET.
Numéro d'observation
871
Date d'ajout
29/05/1995
Description
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 14/11/94 MODIFIANT ET PRECISANT L'ORDONNANCE RENDUE LE 24/10/94 EN AUTORISANT LA STE AMERGER ASSISTEE PAR ME PICARD EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A SOLLICITER DE LA B N P UNE LIGNE DE DECOUVERT DE 1.000.000 FRS GARANTI PAR DES CESSIONS DE CREANCES LOI DAILLY A HAUTEUR DE 120%.
Numéro d'observation
870
Date d'ajout
29/05/1995
Description
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 28/10/94 MODIFIANT ET PRECISANT L'ORDONNANCE RENDUE LE 24/10/94, EN AUTORISANT LA STE AMERGER ASSISTEE PAR ME PICARD EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, A SOLLICITER DU CREDIT AGRICOLE DE L'AIN ET DE SAONE ET LOIRE UNE LIGNE DE MOBILISATION DE CREAN- CES (LOI DAILLY ET ESCOMPTE) A HAUTEUR DE 1.500.000 FRS AVEC UNE RETENUE DE GARANTIE DE 10% PLAFONNEE A 150.000 FRS;
Numéro d'observation
872
Date d'ajout
29/05/1995
Description
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 11/04/95 DESIGNANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON S/SAONE POUR CON- NAITRE DE LA PROCEDURE.
Numéro d'observation
582
Date d'ajout
30/03/1995
Description
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 13/12/94 AUTORISANT LA STE ASSISTEE PAR ME PICARD A SOLLICITER DE LA BANQUE RHONE ALPES : - UNE LIGNE D'ESCOMPTE COMMERCIAL (PAPIER ACCEPTE) A HAUTEUR DE 1.500.000 F - UNE LIGNE DE DECOUVERT DE 420.000 F GARANTI PAR DES CESSIONS DE CREANCES LOI DAILLY NOTIFIEES A HAUTEUR DE 120 %
Numéro d'observation
569
Date d'ajout
28/03/1995
Description
JUGEMENT DU T.C. DE MACON EN DATE DU 24/03/95 RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 23/06/95.
Numéro d'observation
1507
Date d'ajout
26/10/1994
Description
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 24/10/94 AUTORISANT LA STE ASSISTEE PAR ME PICARD A SOLLICITER DU CREDIT AGRICOLE AIN/SAONE ET LOIRE UN CONCOURS DE CESSION DE CREANCES LOI DAILLY A HAUTEUR DE 1.500.000 FRS.
Numéro d'observation
1506
Date d'ajout
26/10/1994
Description
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 24/10/94 AUTORISANT LA STE ASSISTEE PAR ME PICARD A SOLLICITER DE LA B.N.P. UN CONCOURS DE CESSION DE CREANCES LOI DAILLY DE 1.000.000 DE FRS A HAUTEUR DE 120 %.
Numéro d'observation
1432
Date d'ajout
11/10/1994
Description
JUGEMENT DU T.C. DE MACON EN DATE DU 10/10/94 PRONONCANT LE REGIME GENERAL DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE JUGE COMMISSAIRE : MR DANIEL GUERIN REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME AUBERT DEMEURANT A CHALON S/SAONE (71100) VISION 2000 1,RUE DEWET. ADMINISTRATEUR : ME PICARD MAURICE 22 RUE DES CORDIERS 01000 BOURG EN BRESSE.
Numéro d'observation
1429
Date d'ajout
07/10/1994
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU : 07/10/94
Numéro d'observation
1081
Date d'ajout
05/08/1994
Description
NOMINATION DE MR GAILLARD FRANCOIS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REM- PLACEMENT DE MME DHUMEAUX MARIE THERESE DEMISSIONNAIRE, A COMPTER DU 25/06/94.
Numéro d'observation
92
Date d'ajout
24/01/1992
Description
DEMISSION DE MONSIEUR YVES PELLISSIER, DIRECTEUR GENERAL, A COMPTER DU 08.11.91
Numéro d'observation
1735
Date d'ajout
19/12/1991
Description
MADAME PELLISSIER JANINE A ETE NOMMEE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR AMERGER JEAN A COMPTER DU 19.09.91
Numéro d'observation
1186
Date d'ajout
22/08/1991
Description
ACQUISITION AU PRIX STIPULE DE 300.000 FRS DU FONDS DE COMMERCE D'ENTRE- PRISE DE BATIMENT, BETON ARME SIS A SANCE ZAC DES PLATIERES RUE DU 19 MARS 1962 QUE LA SOCIETE EXPLOITAIT EN LOCATION GERANCE DEPUIS LE 01/09/60 DE MR AMERGER JEAN RCS MACON A 685 940 652 (59 A 65); PUBLICITE : LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE DU 05/08/91 OPPOSITIONS : SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE ACQUEREUR. ENTREE EN JOUISSANCE : 16/07/91.
Numéro d'observation
224
Date d'ajout
18/02/1987
Description
PROROGATION DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR Mr ET Mme JEAN AMERGER POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 31/12/1989, ET RENOUVELLEMENT ENSUITE D'ANNEE EN ANNEE PAR TACITE RECONDUCTION A COMPTER DE CETTE DATE. A COMPTER DU 24/12/86
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 26 septembre 1960 - LE COURRIER DE S & L du 01 octobre 1960
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).