Entreprise : CAVES SAINT-ANTOINE - SIREN 676 320 153
Identité
Dénomination
CAVES SAINT-ANTOINE
Sigle
CSA
SIREN (siège)
676 320 153
Date d'immatriculation au RNE
27/05/1963
Date de fin de la personne morale
26/05/2053
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
164431.51 EUR
Adresse du siège
20 AV JULES FERRY 19130 OBJAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEYZAC HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Yssandon
Nom, Prénom(s)
LIMOUZINEAU HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
BOSREDON PIERRE MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Saint-Viance
Nom, Prénom(s)
DELTERAL NOEL , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Saint-Cyprien
Dénomination
KPMG ENTREPRISES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BRIVE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/2004
Siret
67632015300072
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse
20 AV JULES FERRY
19130 , OBJAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/03/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1963
Siret
67632015300015
Enseigne
EVEQUES CONSULS ONS BELAYE LOT
Code APE
513J
Adresse
IMP DE LA SARRETIE
19100 , BRIVE-LA-GAILLARDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1963
Siret
67632015300064
Enseigne
EVEQUES & CONSULS LES ONS DE BELAYE LOT
Code APE
513J
Origine du fonds
Apport
Activité principale
Vins, spiritueux, boissons alcoolisées ou non, jus de fruits, bières, eaux minérales.
Adresse
95 AV 95 Avenue JEAN JACQUES ROUSSEAU
19100 , Brive-la-Gaillarde - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/03/1998
Siret
67632015300049
Code APE
513J
Adresse
RUE ARMAND SOURIE
19100 , BRIVE-LA-GAILLARDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU MAZAUD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1999
Siret
67632015300056
Code APE
513J
Adresse
51 AV EMILE LABUSSIERE
87100 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33977
Date d'ajout
24/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 24/04/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22183
Date d'ajout
14/01/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Brive rendue le 14 janvier 2016 nommant De Lageneste François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
8369
Date d'ajout
13/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Brive rendue le 13 janvier 2012 nommant M. Parveaux Jacques juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
720
Date d'ajout
19/06/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 19/06/2009 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 19/06/2009
Numéro d'observation
4178
Date d'ajout
09/11/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive prononce en date du 09/11/2007 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2007J00084 , date de cessation des paiements le 14/03/2007 , désigne juge commissaire M. De Lageneste François , liquidateur Me Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100 Brive-la-Gaillarde , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
1460
Date d'ajout
01/10/2003
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 12 AOUT 2003
Numéro d'observation
17524
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
16186
Date d'ajout
22/05/2001
Description
Fusion-absorption de la Sarl valentin Lemoine siège social 51, Av Émile Labussiere 87000 limoges Rcs limoges b 765500459 avec effet au 01/07/2000 - assemblée du 23/04/2001 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).