Entreprise : MANUTAN INTERNATIONAL - SIREN 662 049 840
Identité
Dénomination
MANUTAN INTERNATIONAL
SIREN (siège)
662 049 840
Date d'immatriculation au RNE
01/09/2011
Début d’activité
16/08/2011
Date de fin de la personne morale
31/08/2121
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles la gestion et la cession de ces participations l'achat la vente la fabrication de tous matériels destinés aux entreprises et collectivités.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
15192760 EUR
Adresse du siège
AV DU XXIEME SIECLE 95500 GONESSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU PARC DES TULIPES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIAL PIERRE-OLIVIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
GUICHARD XAVIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Paris 11e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
Laffitte BRIGITTE
Nom d'usage
Auffret
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MULLER DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
Manutan Holding
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Gonesse
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/08/2011
Siret
66204984000082
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles la gestion et la cession de ces participations l'achat la vente la fabrication de tous matériels destinés aux entreprises et collectivités.
Adresse
AV DU XXIEME SIECLE
95500 , GONESSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU PARC DES TULIPES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
66204984000058
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
32 B BD DE PICPUS
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2010
Siret
66204984000074
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
17 RUE DUMONT D'URVILLE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/03/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/1981
Siret
66204984000066
Code APE
526A
Adresse
16 RUE AMPERE
95500 , GONESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/06/2013
Description
Société régie par la loi du 24.07.1966 et le décret du 23.03.1967 sur les sociétés commerciales SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.(ASSEMBLEE DU 30 JUIN 1969)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/06/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/05/2013
Description
Société régie par la loi du 24.07.1966 et le décret du 23.03.1967 sur les sociétés commerciales SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.(ASSEMBLEE DU 30 JUIN 1969)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/08/1998
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION MANUPAR FORME JURIDIQUE SOCIETE CIVILE SIEGE SOCIAL 32 BIS BLD DE PICPUS 75012 PARIS RCS D379047533 Forme juridique Siège social
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/08/1998
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION MANUPAR FORME JURIDIQUE SOCIETE CIVILE SIEGE SOCIAL 32 BIS BLD DE PICPUS 75012 PARIS RCS D379047533 Forme juridique Siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).