Entreprise : TRANSPORTS BOSC - SIREN 662 010 784
Identité
Dénomination
TRANSPORTS BOSC
SIREN (siège)
662 010 784
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1966
Date de fin de la personne morale
06/03/2064
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
190271.62 EUR
Adresse du siège
171 RTE DE SAINT-LEU 93800 EPINAY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOSC ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
BOSC NEE FICHEUR GENEVIEVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1933
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
BOSC THIERRY JEAN MARCEL GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
BOURGADE GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE COFIREC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/03/1987
Siret
66201078400046
Code APE
5531
Adresse
171 RTE DE SAINT-LEU
93800 , EPINAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
66118
Date d'ajout
24/02/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 09/02/1998. Prononce la réouverture des opérations de la liquidation des biens. 1) Transports Bosc 2) sa immobilière Duvoisin 3) sa Locabosc. Maintient juge cre m. Schiff. Nomme syndic : me Pavec 62 Bd de Sébastopol 75003 Paris en remplacement de me Gourdain 174 Bd saint germain 75006 Paris
Numéro d'observation
17960
Date d'ajout
06/04/1989
Description
Jugement de responsabilité pécuniaire du 7 mars 1989 prononcé par le Tc de Paris. Mr Bosc André P.d.g de la société transports Bosc, doit supporter personnellement les dettes sociales de la société pour la somme de 150.000,00 F. En conséquence le condamne à payer ladite somme entre les mains de maître Gourdain syndic à Paris, 174 Bld saint germain. Mr Rebillaud juge cré.
Numéro d'observation
89585
Date d'ajout
03/12/1986
Description
Liquidation des biens n 86 l 288 jugement de conversion du 28 octobre 1986 avec les sociétés suivantes sa immobilière Duvoisin 2) Sarl Locabosc dit que les opérations se poursuivront sous une masse commune des actifs et des passifs me Gourdain syndic
Numéro d'observation
38024
Date d'ajout
04/06/1985
Description
Par jugement du 19 mars 1985 ordonné la jonction des procédures de règlement judiciaire ouvertes respectivement les 27 novembre 1984 et 15 janvier 1985 à l'encontre des sociétés 1) sa transports Bosc 2) sa immobilière Duvoisin Rc 66b1078 3) Sarl Locabosc Rc 79b9108 dit que les opérations se poursuivront sous une masse active et passive
Numéro d'observation
25391
Date d'ajout
04/04/1985
Description
Par jugement du 19 février 1985 le tribunal de commerce de Paris a autorisé la société transport Bosc assistée de me Gourdain à poursuivre son exploitation directe pendant la durée des opérations du règlement judiciaire dans le règlement judiciaire
Numéro d'observation
1790
Date d'ajout
09/01/1985
Description
Règlement judiciaire n 84 r 531 jugement déclaratif du 27 novembre 1984 date de cessation des paiements du 15 novembre 1984 me Gourdain syndic
Numéro d'observation
63251
Date d'ajout
NC
Description
Déclaration de cessation des paiements le 15 Novembre 1980 Au greffe de
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
Poursuite de l'activité de la société assemblée du 27 octobre 1977
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
Non dissolution de la société Pv âgé du 16 décembre 1983
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).