Entreprise : SOCIETE ANONYME DU MOULIN DE CESSAC - SIREN 651 650 079
Identité
Dénomination
SOCIETE ANONYME DU MOULIN DE CESSAC
SIREN (siège)
651 650 079
Date d'immatriculation au RNE
11/12/2013
Début d’activité
01/03/1965
Date de fin de la personne morale
10/12/2064
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Production et vente de courant électrique et toutes opérations s'y rattachant
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
57376 EUR
Adresse du siège
78 AV JACQUES COEUR 86000 POITIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Puech STEPHANE , PASCAL , ALEXANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Arthès
Dénomination
SOREGOR AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angers
Dénomination
HYDROCOP
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Paris
Dénomination
HSF AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Poitiers
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/03/1965
Siret
65165007900015
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production et vente de courant électrique et toutes opérations s'y rattachant
Autres Activités
Production et vente de courant électrique et toutes opérations s'y rattachant
Adresse
937 RTE DU MOULINAT
46140 , DOUELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/06/2021
Siret
65165007900031
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Autres Activités
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
78 AV JACQUES COEUR
86000 , POITIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/2013
Siret
65165007900023
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production d'électricité
Autres Activités
Production d'électricité
Adresse
57 T AV BOULOC TORCATIS
81400 , CARMAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5875
Date d'ajout
01/10/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Poitiers à compter du 25/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/09/2021
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 25-06-2021
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/09/2021
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
5506
Date d'ajout
14/09/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 25/06/2021
Numéro d'observation
3344
Date d'ajout
19/12/2013
Description
Transfert du siège social à compter du 03/12/2013 : (Notification Inter Greffe) Ancienne adresse : 937 route du Moulinât 46140 Douelle (Mais reste Ets principal) Nouvelle adresse : 57 Ter avenue Bouloc Torcatis 81400 Carmaux
Numéro d'observation
1104
Date d'ajout
12/04/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/02/2013 : M. IMBERT Laurent a démissionné et a été renommée Président à la date du 28.02.2013.
Numéro d'observation
1960
Date d'ajout
27/07/2004
Description
TRANSFORAMTION DE LA SA EN SAS FIN DES MANDATS DE PRESIDENT DE MR IMBERT JEAN LOUIS D'ADMINISTRATEURS DE MRS IMBERT JEAN LOUIS, IMBERT JOELLE ET HAUTEFEUILLE BENJAMIN NOMINATION DE MR IMBERT LAURENT COMME PRESIDENT. Date d'effet : 12/06/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 24.07.66 ET DECRET DU 23.03.67 (DEPOT DU 31/09/1970). - MODIFICATION - DEPOT N[ 390 DU 02.05.86 - A COMPTER DU 26.06.82 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA NOUVELLE LEGISLATION. _ MISE EN CONFORMITE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE (DEPOT DU 23.08.2002). -------------- ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SA NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SAS A COMPTER DU 12.06.2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).