Entreprise : CONSTRUCTIONS METALLIQUES DUTHION SAS - SIREN 645 650 326
Identité
Dénomination
CONSTRUCTIONS METALLIQUES DUTHION SAS
SIREN (siège)
645 650 326
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1956
Début d’activité
01/10/1956
Date de fin de la personne morale
28/10/2055
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Capital social
350000 EUR
Adresse du siège
LD CHEZ MAIGROS 39190 COUSANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUTANT THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MAUGEIN BERNARD , ROBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Montbéliard
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1956
Siret
64565032600012
Enseigne
DUTHION FRERES
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication, achat, vente de véhicules et matériel agricole et toutes machines et appareils similaires, pièces et accessoires. La construction de hangars agricoles démontables ou charpentes métalliques ainsi que leur couverture.
Adresse
LD CHEZ MAIGROS
39190 , COUSANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/000135
Date d'ajout
08/01/2021
Description
Ordonnance du Président en date du 08/01/2021 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur PAGEAUT Thierry en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/002803
Date d'ajout
12/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 12/07/2013 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER Date de cessation des paiements : 01/03/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).