Entreprise : SOCIETE DAUPHINOISE DE GESTION - SIREN 643 620 040
Identité
Dénomination
SOCIETE DAUPHINOISE DE GESTION
SIREN (siège)
643 620 040
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1964
Début d’activité
28/03/2024
Date de fin de la personne morale
21/01/2062
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Toutes entreprises et exploitations d'immeubles agricoles, ou autres,tous intérêts ou participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères et toutes opérations mobilières, immobilières ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
108464 EUR
Adresse du siège
40 RUE Damrémont 75018 Paris FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
Charvet ALEXANDRE , PATRICK , JOSEPH , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/03/2024
Siret
64362004000037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes entreprises et exploitations d'immeubles agricoles, ou autres,tous intérêts ou participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères et toutes opérations mobilières, immobilières ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
Adresse
40 RUE Damrémont
75018 , Paris - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/11/1963
Siret
64362004000011
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
14 CHE DU MILLOU
38090 , VAULX-MILIEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS DU PERRIER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/03/2024
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
28/11/1963
Siret
64362004000029
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agent commercial, Commerciale
Activité principale
Toutes entreprises et exploitations d'immeubles agricoles, ou autres,tous intérêts ou participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères et toutes opérations mobilières, immobilières ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
Autres Activités
Toutes entreprises et exploitations d'immeubles agricoles, ou autres,tous intérêts ou participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères et toutes opérations mobilières, immobilières ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
Adresse
8 B RUE Abel
75012 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2021B172271
Date d'ajout
31/05/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/004017
Date d'ajout
20/10/2008
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées à compter du 20 septembre 2008.
Numéro d'observation
2021B172275
Date d'ajout
13/12/1994
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-10-1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/12/1994
Description
Société régie par la loi du 24 Juillet 1966 et le décret du 23 Mars 1967 sur les sociétés commerciales. MODIFICATION LE 13 DECEMBRE 1994 : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. (PV AGE du 28 Octobre 1994 - Publicité : LE COURRIER DE BOURGOIN JALLIEU du 02 Décembre 1994 - Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de VIENNE le 13 Décembre 1994). DECLARATION MODIFICATIVE du 01 Décembre 1997 : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Dépôt au greffe le 1er Décembre 1997 Publicité : COURRIER DE BOURGOIN JALLIEU du 28 Novembre 1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).