Entreprise : SOCIETE QUINQUIS ET FLOC SA - SIREN 637 020 843
Identité
Dénomination
SOCIETE QUINQUIS ET FLOC SA
SIREN (siège)
637 020 843
Date d'immatriculation au RNE
27/11/1970
Date de fin de la personne morale
26/11/2020
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
300000 Francs
Adresse du siège
35 RUE EMILE ZOLA 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUFFRET LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
FALHUN JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
LE CONQUET
Nom, Prénom(s)
FALHUN CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
LE CONQUET
Nom, Prénom(s)
RETORNAZ MICHELE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
SIMON JEAN , BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BREST
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/03/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1971
Siret
63702084300016
Code APE
524R
Origine du fonds
Achat
Activité principale
LIBRAIRIE, PAPETERIE, RELIURE, MECANOGRAPHIE, TIMBRAGE, VENTE DE MEUBLES ARTICLES DE BUREAU ET FOURNITURES SCOLAIRES.
Adresse
35 RUE EMILE ZOLA
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
776
Date d'ajout
08/02/2006
Description
Mention d'office EN DATE DU 07/02/2006 JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DU PLAN DE CESSION. Date d'effet : 07/02/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
252
Date d'ajout
24/01/2000
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 21/01/2000 MONSIEUR BIAN A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR TANGUY Date d'effet : 21/01/2000
Numéro d'observation
2712
Date d'ajout
30/07/1998
Description
MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 21.07.98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A ARRETE LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE BTO BUREAUTIQUE ET TECHNIQUES DE L'OUEST, 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS ET A NOMME MAITRE ELLEOUET COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 21.07.98
Numéro d'observation
2111
Date d'ajout
02/06/1998
Description
Radiation du RCS le 02/06/1998 avec effet au 10/03/1998 FUSION ABSORPTION PAR LA SA BUROCEAN DIFFUSION RCS BREST B 390 725 299
Numéro d'observation
1992
Date d'ajout
19/05/1998
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 19/05/98, LE TRIBUNAL A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 31.07.98 A COMPTER DU 19/05/98
Numéro d'observation
1054
Date d'ajout
10/03/1998
Description
PAR JUGEMENT DU 10.03.98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A ENTERINE LA FUSION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 03.03.98 ET A PRONONCE UNE CONFUSION DES MASSES ACTIVES ET PASSIVES ET A DIT QUE LES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES DES SOCIETES BUROCEAN DIFFUSION, SA AUFFRET, SARL AUFFRET ET SA QUINQUIS ET FLOCH, NE CONSTITUERONT QU'UNE SEULE ET MEME AFFAIRE DANS LE CADRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE JUDICIAIRE DE LA SA BUROCEAN DIFFUSION, ANCIENNE SOCIETE HOLDING ET SOCIETE ABSORBANTE A COMPTER DU 10.03.98
Numéro d'observation
522
Date d'ajout
04/02/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 03/02/98, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MONSIEUR TANGUY JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: MONSIEUR BIAN REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME ELLEOUET NICOLE 9 RUE NEPTUNE 29603 BREST CEDEX A FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 02/02/98 FIXE A 4 MOIS LA PERIODE D'OBSERVATION A COMPTER DU 03/02/98
Numéro d'observation
464
Date d'ajout
02/02/1998
Description
PAR DECLARATION EN DATE DU 02/02/98, SOCIETE QUINQUIS ET FLOCH S.A. (SA) A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 02/02/98
Numéro d'observation
4136
Date d'ajout
28/11/1990
Description
NOMINATION DE MR FALHUN CLAUDE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 29.09.90
Numéro d'observation
1951
Date d'ajout
30/05/1990
Description
RECTIFICATIF A LA MODIFICATION DU 26.04.90 : MR FLOCH YVES EST NOMME EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE MR QUINQUIS DEMISSIONNAIRE, A COMPTER DU 01.04.90 ET NON A COMPTER DU 01.04.89
Numéro d'observation
1492
Date d'ajout
26/04/1990
Description
MR FLOCH YVES EST NOMME EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE EN REMPLACEMENT DE MR QUINQUIS JEAN, DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 01.04.89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/11/1987
Description
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE, ANCIEN: NEDELEC GERARD. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT, ANCIEN RETORNAZ MICHEL. A COMPTER DU 30/09/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/12/1985
Description
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. A COMPTER DU 30/09/85
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).