Entreprise : FRANCE ARMOR DEMENAGEMENTS - SIREN 636 930 059
Identité
Dénomination
FRANCE ARMOR DEMENAGEMENTS
SIREN (siège)
636 930 059
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1980
Date de fin de la personne morale
28/09/1999
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
17 RUE AMIRAL MAGON 35400 SAINT-MALO FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST-MALO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROSSARD MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Nom, Prénom(s)
CONTIGNON DANIEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Nom, Prénom(s)
COURANT RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Nom, Prénom(s)
DUBREUIL ALAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
VANNES
Nom, Prénom(s)
DUTHIL DOMINIQUE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Nom, Prénom(s)
FLECHEMER JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
HOLL MICHEL
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
LYON
Nom, Prénom(s)
L'HERROU ROGER
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
MAITRE JEAN-MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
LYON
Nom, Prénom(s)
RAULT ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Nom, Prénom(s)
SERRE JEAN-YVES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Nom, Prénom(s)
TANGUY LOUIS
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1936
Commune de résidence
29210 MORLAIX
Dénomination
DEMENAGEMENTS VEYRES PERIE
Qualité
Membre
Dénomination
DEMENAGEMENTS LARNAUDIE
Qualité
Membre
Commune de résidence
BORDEAUX
Dénomination
SIAD CLAUDE
Qualité
Membre
Commune de résidence
SETE
Dénomination
ANCIENS ETABLISSEMENTS A. MALLET
Qualité
Membre
Commune de résidence
ORLEANS
Dénomination
TRANSPORTS MICHEL HOLL
Qualité
Membre
Commune de résidence
LYON
Dénomination
DEMENAGEMENTS GUIOMARD
Qualité
Membre
Commune de résidence
DINAN
Dénomination
LES DEMENAGEURS BASQUES
Qualité
Membre
Dénomination
SARL NOUVELLE SOCIETE DEMENAGEMENTS GERARD
Qualité
Membre
Commune de résidence
CARCASSONNE
Dénomination
ETABLISSEMENTS ROLLET
Qualité
Membre
Dénomination
SODEX-TRANS-REVELLI
Qualité
Membre
Dénomination
DEMEX JONCQUEUR
Qualité
Membre
Dénomination
SOCIETE NOUVELLE ETABLISSEMENTS VOREUX LAUWERS
Qualité
Membre
Commune de résidence
ROUBAIX
Dénomination
DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS BATISSE FIEVET
Qualité
Membre
Commune de résidence
NICE
Dénomination
TRANSPORTS DU MARAIS
Qualité
Membre
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
DEMENAGEMENTS DAVID
Qualité
Membre
Dénomination
AGENCE FRANCAISE DE DEMENAGEMENT "AFRADEM"
Qualité
Membre
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
DEMENAGEMENTS CENTRAL
Qualité
Membre
Commune de résidence
MARSEILLE
Dénomination
DEMENAGEMENTS DAUGE
Qualité
Membre
Commune de résidence
ST DIZIER
Dénomination
TENART
Qualité
Membre
Commune de résidence
ROUEN
Dénomination
ORHAN
Qualité
Membre
Commune de résidence
RENNES
Dénomination
MOREL
Qualité
Membre
Dénomination
GARROUSTE
Qualité
Membre
Commune de résidence
BAYONNE
Dénomination
FRANCE INTER DEMENAGEMENTS
Qualité
Membre
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
TRANSPORTS FLECHEMER
Qualité
Membre
Commune de résidence
REIMS
Dénomination
DETRALEV
Qualité
Membre
Commune de résidence
ST-BRIEUC
Dénomination
DEMENAGEMENTS BROSSARD FRERES
Qualité
Membre
Commune de résidence
BRESSUIRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/03/1980
Siret
63693005900051
Code APE
748K
Origine du fonds
Autre
Activité principale
COORDINATION DE DEMENAGEMENTS
Adresse
17 RUE AMIRAL MAGON
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST-MALO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2765
Date d'ajout
24/12/1998
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DU GIE ET CESSATION D'ACTIVITE A COMPTER DU 31/12/98 LIQUIDATEUR : MR BROSSARD MICHEL SIEGE DE LA LIQUIDATION : ST-MALO, 17 RUE AMIRAL MAGON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PREMIER TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETS I DE BREST - 20, RUE LOUIS PASTEUR A ST-MALO - 29, AVENUE JEAN-JAURES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SANS CAPITAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).