Entreprise : ENTREPOTS FRIGORIFIQUES BRESTOIS - SIREN 636 220 253
Identité
Dénomination
ENTREPOTS FRIGORIFIQUES BRESTOIS
Sigle
EFB
SIREN (siège)
636 220 253
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1962
Date de fin de la personne morale
19/09/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
128010 EUR
Adresse du siège
PORT DE COMMERCE 29200 BREST FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3EME EPERON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE BOUGUENNEC RAYMOND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
RENNES
Nom, Prénom(s)
TANGUY ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
SAINT MARTIN DES CHAMPS
Nom, Prénom(s)
SAUVAGET DANIEL , HENRI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Morlaix
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1963
Siret
63622025300018
Code APE
5210A - Entreposage et stockage frigorifique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Congélation, stockage, distribution, importation, exportation, conditionnement de tous produits congelés et à congeler, achat, vente, location, exploitation et gestion, par tous moyens, de tous bâtiments industriels et agricoles.
Adresse
3 Eme Eperon, Port de Commerce
29200 , Brest - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3EME EPERON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1790
Date d'ajout
03/03/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Suivant jugement en date du 03/03/2015, le tribunal de commerce DE BREST a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1 de ENTREPOTS FRIGORIFIQUES BRESTOIS (SAS) et a désigné : liquidateur: SELARL E.M.J. représentée par Maître Bernard CORRE - 2, Place de la liberté - 29200 BREST date de cessation des paiements: 31/12/2013.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3653
Date d'ajout
07/10/1999
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR ANCIENNE DENOMINATION : COMPAGNIE DES ENTREPOTS & GARES FIGORIFIQUES CEGF NOUVELLE DENOMINATION : FRIGOSCANDIA S.A. Date d'effet : 20/12/1993
Numéro d'observation
3384
Date d'ajout
25/08/1994
Description
CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE ANONYME TILLY ET CIE ARMORICAINE D'ABATAGE DE VOLAILLES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ENTREPOTS FRIGORIFIQUES BRESTOIS. ANCIEN : MR GERARD BOURGOIN. NOUVEAU : MR JEAN-PAUL GRELLET A COMPTER DU 11/07/94
Numéro d'observation
826
Date d'ajout
18/02/1993
Description
NOMINATION DE LA STE COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET GARES FRIGORIFIQUES SA REPRESENTEE PAR MR LEPOURCELET ANDRE AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS. A COMPTER DU 29/06/92
Numéro d'observation
2415
Date d'ajout
29/06/1990
Description
CAPITAL SOCIAL PORTE DE 700.000 F A 853.400 F A COMPTER DU 13.04.90
Numéro d'observation
4456
Date d'ajout
04/12/1989
Description
NOMINATION DE MR GAZENGEL CHRISTIAN AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE MR TILLY JACQUES DEMISSIONNAIRE DES MEMES FONCTIONS. DEMISSION DE MME TILLY MARYANIG DE 7 FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR. NOMINATION DE MR BOURGOIN GERARD AUX FONCTIONS DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SA TILLY ET CIE, ADMINISTRATEUR, EN REMPLACEMENT DE MR GAZENGEL CHRISTIAN. A COMPTER DU 31.10.1989
Numéro d'observation
3820
Date d'ajout
09/11/1988
Description
NOMINATION DE MR TANGUY LOUIS AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR LE BOUGUENEC. NOMINATION DE MR LE BOUGUENEC AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR BAHON MICHEL. A COMPTER DU 30/06/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/02/1988
Description
CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANANT DE LA SA TILLY ET CIE ARMORI- CAINE D'ABATTAGE DE VOLLAILLES. ANCIEN : THEPAULT MICHEL - NOUVEAU GAZENGEL CHRISTIAN. A COMPTER DU 04/01/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/04/1987
Description
EXTENSION DE L'ACTIVITE ET DE L'OBJET SOCIAL A : ACHAT, VENTE LO- CATION EXPLOITATION ET GESTION, PAR TOUS MOYENS DE TOUS BATIMENTS INDUSTRIELS ET AGRICOLES. A COMPTER DU 12/03/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/09/1985
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES LOIS DU 30.12.81. 30.04.83. 01.03.84. ET NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. A COMPTER DU 28/06/85
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).