Entreprise : BENNES MANJOT - GRAND CENTRE BM-GC - SIREN 634 501 381
Identité
Dénomination
BENNES MANJOT - GRAND CENTRE BM-GC
SIREN (siège)
634 501 381
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1963
Début d’activité
05/01/1987
Date de fin de la personne morale
23/12/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
construction de bennes tous travaux de fabrication construction de bennes équipement hydraulique réparation de bennes. Travaux de chaudronnerie carrosserie mécano soudure peintures de carrosserie. L'achat et la vente de tous produitss'y rapportant.
Code APE
2920Z - Fabrication de carrosseries et remorques
Capital social
126280 EUR
Adresse du siège
16 RUE VICTOR GRIGNARD 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE MONTREYNAUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ALMAT INVES'T
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Mions
Dénomination
Endrix LYO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/01/1987
Siret
63450138100020
Nom commercial
BM-GC
Code APE
2920Z - Fabrication de carrosseries et remorques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fabrication de carrosseries et remorques
Adresse
16 RUE VICTOR GRIGNARD
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE MONTREYNAUD
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/016576
Date d'ajout
09/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/09/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Typhaine MEYNET 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.Date de cessation des paiements : 09/08/2024. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/12/2007
Description
: TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SAS EN DATE DU 30.12.2007
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/12/1963
Description
Historique des observations depuis le 24/12/1963 : TRANSFERT DU SIEGE DE SORBIERS LA PETITE VAURE A ST ETIENNE ZI MONTREYNAUD 16 B RUE VICTOR GRIGNARD A COMPTER DU 05.01.1987.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).