Entreprise : LINE - SIREN 632 005 971
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2022)
Dénomination
LINE
SIREN (siège)
632 005 971
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1963
Date de fin de la personne morale
31/01/2061
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
20 PL DE LA REPUBLIQUE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CO 4A-CLUB 20-22
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSSUGE PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRUNSWICK ALAIN LAURENT
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
BRUNSWICK MICHEL , (DECEDE , LE , 26-10-2000)
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
F.C.C.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CONSEIL ET REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
63200597100015
Code APE
524F
Adresse
125 B BD JEAN JAURES
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/01/1996
Siret
63200597100023
Code APE
524F
Origine du fonds
Création
Activité principale
Bonneterie, nouveautés, confection, parfumerie, maroquinerie, bijouterie, fourrures et tout commerce de luxe
Adresse
20 PL 20/22IS PLCE DE LA REPUBLIQUE
92600 , Asnières - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CO 4A-CLUB 20-22
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
51086
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 24/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6446
Date d'ajout
01/04/2003
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Numéro d'observation
18380
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
65954
Date d'ajout
22/03/2001
Description
Mention d'office : décès du président : monsieur Brunswick Michel Laurent né le 30 janvier 1951 à Paris 16e en date du 26 octobre 2000 -
Numéro d'observation
21847
Date d'ajout
16/08/1993
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 30 Juillet 1993 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).