Entreprise : SA DES TRANSPORTS VERDIER - SIREN 631 780 418
Identité
Dénomination
SA DES TRANSPORTS VERDIER
SIREN (siège)
631 780 418
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1963
Date de fin de la personne morale
11/12/2045
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
213428.62 EUR
Adresse du siège
11 QUAI GEORGES CLEMENCEAU 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUTISSIER GUY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
ST JEAN D'ANGELY
Nom, Prénom(s)
BOUGEROL ROLAND
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1921
Commune de résidence
LA CELLE ST CLOUD
Nom, Prénom(s)
BOUGEROL JEAN , PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
BOUGEROL MICHEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
ST GERMAIN EN LAYE
Nom, Prénom(s)
PEYREFICHE GERARD
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1926
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Nom, Prénom(s)
PIGNOL DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Nom, Prénom(s)
VERDIER LUCETTE
Nom d'usage
BOUGEROL
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1923
Commune de résidence
LA CELLE ST CLOUD
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/08/1955
Siret
63178041800010
Code APE
6911
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES SOUS TOUTES SES FORMES
Adresse
11 QUAI GEORGES CLEMENCEAU
17410 , SAINT-MARTIN-DE-RE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT MARTIN DE RE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/09/1992
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 18.09.1992 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A NOMME ME RAMBOUR EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 18/09/92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1507
Date d'ajout
13/06/1988
Description
MISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS A LA SOCIETE DES TRANSPORTS VERDIER. A COMPTER DU 01/03/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/02/1988
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 19.02.1988 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE L ARRET DU PLAN DE CESSION A COMPTER DU 19/02/88
Numéro d'observation
2973
Date d'ajout
08/12/1987
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 4.12.87, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE REGIME GE- NERAL. FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 2.12.87. NOMME MR TINEL JUGE COMMISSAIRE, ME COURRET, REPRESENTANT DES CREANCIERS ET ME RAMBOUR, ADMINISTRATEUR, 48, RUE ALBERT 1ER, 17000 LA ROCHELLE. A COMPTER DU 04/12/87
Numéro d'observation
2897
Date d'ajout
03/12/1987
Description
DEPOT DE LA DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 02/12/87
Numéro d'observation
2428
Date d'ajout
14/10/1987
Description
DEMISSION DE MR JAVELAUD JEAN-PIERRE EN QUALITE DE MEMBRE DU DI- RECTOIRE A COMPTER DU 31/08/87
Numéro d'observation
428
Date d'ajout
28/10/1986
Description
CONTINUATION DE LA STE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SO- CIAL A COMPTER DU 06/09/86
Numéro d'observation
317
Date d'ajout
27/08/1984
Description
LA STE DONNE A BAIL A EFFET DU 18.07.83 A LA SARL EXPRESS COTE D'AMOUR UNE PARTIE DU FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORT PUBLIC EN ZO- NE LONGUE QU'ELLE EXPLOITE A ST MARTIN, MATERIALISEE PAR LA LICEN- CE DE CLASSE. A COMPTER DU 18/07/83
Numéro d'observation
316
Date d'ajout
27/08/1984
Description
LA STE DONNE A BAIL A EFFET DU 01.08.84 A MR BUVRY GERARD UNE PAR- TIE DU FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORT PUBLIC EN ZONE LONGUE QU'EL- LE EXPLOITE A ST MARTIN DE RE, MATERIALISEE PAR LA LICENCE DE CLASSE. A COMPTER DU 01/08/84
Numéro d'observation
506
Date d'ajout
21/09/1981
Description
CONTINUATION DE LA STE MALGRE LA PERTE DES 3/4 DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 21/09/81
Numéro d'observation
720
Date d'ajout
20/08/1981
Description
LA STE A DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SA FRANCE ROUTES UN FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORT PUBLIC MATERIALISE PAR : UN VEHICULE SAVIEM ET UNE LICENCE A ZONE LONGUE POUR UNE DUREE D'UN AN. A COMPTER DU 15/06/81
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 213 428.62 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
IMMATRICULATION PRINCIPALE AU TC DE LA ROCHELLE SOUS LE NÈ 55 B 2
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).