Entreprise : DESESSART SA - SIREN 631 620 242
Identité
Dénomination
DESESSART SA
SIREN (siège)
631 620 242
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1963
Date de fin de la personne morale
17/02/1982
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
914694.1 EUR
Adresse du siège
HAM CALADE 13080 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRONGIA ALEXANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1924
Commune de résidence
VILLELAURE
Nom, Prénom(s)
MONNOT JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
TOURS
Nom, Prénom(s)
PAUMIER CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
TOURS
Dénomination
SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES COMPTABLES "S.E.E.C."
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/03/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1963
Siret
63162024200018
Code APE
2106
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION D'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET FERRONNERIE, CHAUDRONNERIE ET TOUS TRAVAUX DU BATIMENT
Adresse
HAM CALADE
13080 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/03/2024
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2768
Date d'ajout
24/08/1984
Description
Modification d'office 3 AOUT 1984, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS HOMOLOGUE LADITE TRANSACTION ENTRE LA SOCIETE G.T.M.B.T.P ET ME FERRARI ES QUALITE DE SYNDIC DE LA SOCIETE SUR LA BASSE DE 145.236 F POUR SOLDE DANS LA LIQUIDATION DES BIENS SOCIETE VOYER SA TRANSFORMATION DES METAUX ENTREPRISE DE BATIMENT SIEGE SOCIAL 82, BOULEVARD DE BATIGNOLLES 75017 PARIS, USINES A TOURS LA RICHE (37) RIVE DE GIER (42) 22, ALLEE COUZON ET A HAGONDAGE A MONDELANGE (57) ROUTE NO 8 STE DESESSAR( SA) CONSTRUCTIONS METALLIQUES SIEGE SOCIAL A AIX EN PROVENCE QUARTIER DE LA CALADE.
Numéro d'observation
2725
Date d'ajout
24/09/1980
Description
Modification d'office 16 JUIN 1980, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE PRONONCE LA CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU 28 NOVEMBRE 1977 ; JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR ARTHUS BERTRAND, SYNDIC : ME FERRARI 85, RUE DE RIVOLI 75000 PARIS.
Numéro d'observation
568
Date d'ajout
15/03/1979
Description
Modification d'office 15 JANVIER 1979, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE AUTORISE LA CONCLUSION DE L'AVENANT A LA LOCATION GERANCE (JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 1977) AU PROFIT DE LA SOCIETE AUXILIAIRE DES ENTREPRENEURS ET CONSTRUCTEURS DENOMMEE S.I.E.V. ET LES CONVENTIONS ANNEXES QUI L'ACCOMPAGNENT DANS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DESESSART SA.
Numéro d'observation
569
Date d'ajout
15/03/1979
Description
Modification d'office 26 FEVRIER 1979, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE AUTORISE LA CONCLUSION DE L'AVENANT A LA LOCATION GERANCE DU 27 DECEMBRE 1977 ET LES CONVENTIONS ANNEXES QUI L'ACCOMPAGNENT DANS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SA DESESSART.
Numéro d'observation
530
Date d'ajout
02/03/1978
Description
Modification d'office 28 NOVEMBRE 1977, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DECLARE RESOLU LE PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF, HOMOLOGUE LE 28 JANVIER 1976 ET MODIFIE PAR JUGEMENT DU 10 JANVIER 1977 ET A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE VOYER ET SA DESESSART. JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR PIOT, SYNDIC : ME FERRARI 85, RUE DE RIVOLI 75000 PARIS ; DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 28 NOVEMBRE 1977.
Numéro d'observation
1094
Date d'ajout
25/04/1977
Description
Modification d'office MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE LA SOCIETE DU 10 JANVIER 1977, TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE LE TRIBUNAL MODIFIE LE PLAN DU 29 DECEMBRE 1975 HOMOLOGUE LE 28 JANVIER 1976 DIT QUE LE PLAN ETABLI PAR LA SOCIETE VOYER ET LA SOCIETE DESESSART DEPOSE LE 3 JANVIER 1977 EST ADMIS . CONFIRME MONSIEUR CHAMPETIER DE RIBES 37, RUE AMPERE A PARIS EN SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
335
Date d'ajout
08/03/1976
Description
Modification d'office 28 JANVIER 1976, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE L'HOMOLOGATION DU PLAN DE REDRESSEMENT 20 % UN AN APRES L'HOMOLOGATION DU PLAN 40 % DEUX ANS APRES L'HOMOLOGATION DU PLAN 40 % TROIS ANS APRES L'HOMOLOGATION DU PLAN.
Numéro d'observation
120
Date d'ajout
09/02/1976
Description
Modification d'office SUIVANT PROCES-VERBAL DU 30 DECEMBRE 1975, MONSIEUR CHASSAGNON, CURATEUR, A DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE PLAN DE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER ASSORTI DU PLAN D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF DE LA SA DESESSART ET DE LA SA VOYER (ART. 23 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967).
Numéro d'observation
119
Date d'ajout
09/02/1976
Description
Modification d'office 15 DECEMBRE 1975, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE LA PROROGATION DE DELAI DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES ET D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF A L'ENCONTRE DE LADITE SOCIETE ET DE LA SA VOYER ; JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR CHAMPETIER DE RIBES, CURATEUR : MONSIEUR CHASSAGNON.
Numéro d'observation
2320
Date d'ajout
03/11/1975
Description
Modification d'office 20 OCTOBRE 1975, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, PRONONCE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES A L'ENCONTRE DE LADITE SOCIETE ET DE LA SA VOYER ; NOMME JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR CHAMPETIER DE RIBES ET MONSIEUR CHASSAGNON EN QUALITE DE CURATEUR.
Numéro d'observation
960
Date d'ajout
06/06/1973
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 29 JUIN 1972.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 914 694.10 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).