Entreprise : JEAN LEMPEREUR LISIEUX - SIREN 625 550 272
Identité
Dénomination
JEAN LEMPEREUR LISIEUX
SIREN (siège)
625 550 272
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1955
Début d’activité
01/01/1955
Date de fin de la personne morale
17/06/2054
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
24000 EUR
Adresse du siège
57 RUE HENRI CHERON 14100 LISIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOIS BERTRAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Evreux
Nom, Prénom(s)
LEMPEREUR JEROME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Hondouville
Dénomination
AUDIT CONSULTANTS BLOIS ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Evreux
Dénomination
LEMPEREUR GROUP
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Guichainville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1955
Siret
62555027200011
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
57 RUE HENRI CHERON
14100 , LISIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2356
Date d'ajout
24/04/2024
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6645
Date d'ajout
21/11/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/06/2022
Numéro d'observation
6645
Date d'ajout
30/06/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital, suivie d'une augmentation de capital. Reconstitution des capitaux propres, suivie d'une réduction du capital.
Numéro d'observation
832
Date d'ajout
12/07/1990
Description
Changement de dénomination Ancienne: Sa optique Jumel Rouxel, Nvelle: Sa optique Rouxel à compter du 30.06.90
Numéro d'observation
722
Date d'ajout
16/08/1985
Description
Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : Mr Guillon Régis à compter du 29/06/1985
Numéro d'observation
726
Date d'ajout
20/11/1979
Description
Création d'un établissement secondaire sis à Lisieux, Hauteville -Centre commercial 2- local N.9 , rue Maurice Ravel à compter du 13/12/1979
Numéro d'observation
517
Date d'ajout
17/08/1979
Description
- Augmentation du capital social qui est porté à 700.000 F (assemblée générale mixte du 30 juin 1977) - nomination en qualité de commissaire aux comptes de Mr Jules Annet -Membre de la compagnie régionale de Rouen- (A.G.Ô.du 23 août 1977) -Transformation de la S.A.R.L. En société anonyme (A.G.E. du 28 juillet 1978) -Nouvelle dénomination de la société : "Optique Jumel Rouxel" composition du conseil d'administration président : Rouxel Philippe, henri, jean -Demeurant à Lisieux, 8 rue petite Couture- -Française- né le 17 février 1950 à St Martin de Fresnay administrateurs : Mme Rouxel née Merel Jeanne -Demeurant à Caen, 9 rue Grusse -Française- née le 25 novembre 1911 à fougères mme Vaussy née Rouxel Jeanne-Marie -Demeurant à Hérouville st-clair, 13 rue du bac -Française- née le 21 avril 1940 à Caen commissaire aux comptes : Delarue Jean-Marie -Membre de la compagnie régionale de Rouen- demeurant à Boisguillaume, 15 résidence la Madeleine (il est précisé que Mr Jules Annet, commissaires aux comptes de la Ste Sous la forme S.A.R.L. A renoncé a cette fonction)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 700 000.00 FRF nouveau montant : 106 714.31 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).