Entreprise : ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL DU NORD - SIREN 617 120 407
Identité
(Entreprise radiée le 30/09/1999)
Dénomination
ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL DU NORD
Sigle
ACANOR
SIREN (siège)
617 120 407
Date d'immatriculation au RNE
18/05/1971
Date de fin de la personne morale
17/05/2070
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration
Capital social
46100 Francs
Adresse du siège
BD DE L IMPERATRICE 62630 ETAPLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DACHICOURT PIERRE , GEORGES , RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Berck
Nom, Prénom(s)
FOURNIER JEAN-YVES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
GRANDIDIER JEAN-PIERRE , PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Cucq
Nom, Prénom(s)
WACOGNE JEAN-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
FOURNIER MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
LEPRETRE LUCIEN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
THUEUX JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
FOURNIER PHILIPPE , AUGUSTE , ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
BECQUELIN PHILIPPE , VICTOR , AUGUSTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
DACHICOURT LAURENT , MARC , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
MARVALIN JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Omer
Nom, Prénom(s)
RAMET BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
THUEUX ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
MARGOLLE BRUNO , STEPHANE , ADOLPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
FOURNIER DANIEL , AUGUSTE , SYLVAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
RAMET FRANCIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Bréxent-Enocq
Nom, Prénom(s)
LEPRETRE JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1937
Commune de résidence
Etaples
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Omer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/05/1971
Siret
61712040700011
Code APE
050A
Origine du fonds
Création
Activité principale
constructions, achats, ventes en totalité ou en partie et exploitation de tous navires de péches. Gestion de tous navires de pêche et toutes opérations se rapportant à l'armement à la pêche.
Adresse
BD quai de la Canche
62630 , Etaples - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/09/1999
Description
: Radiation : Fusion / Absorption.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/02/1983
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 26/02/1983.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/05/1971
Description
Historique des observations depuis le 18/05/1971 : Précision de la forme de la société : SOCITE COOPERATIVE MARITIME ANONYME A CAPITAL VARIABLE. 30 SEPTEMBRE 1999 : Fusion-absorption par SOCIETE ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL DU NORD (ex PECHCA) Quai de la Canche 62630 ETAPLES SUR MER (344.282.728 RCS BOULOGNE )
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Date de cessation d'activité : 05/06/1999. - Précision sur le sort du fonds : Apport fusion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).