Entreprise : ETABLISSEMENTS DENYS P & F - SIREN 608 201 802
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS DENYS P & F
SIREN (siège)
608 201 802
Date d'immatriculation au RNE
28/07/1980
Début d’activité
07/05/1960
Date de fin de la personne morale
27/07/2059
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Exploitation d'un établissement industriel et commercial d'électricité rurale et industrie.
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
19 RUE DE COURCELLES 95590 PRESLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMELLI-DE ROSA VERONIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DENYS GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Presles
Nom, Prénom(s)
DENYS MARC, FELIX, ETIENNE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Presles
Nom, Prénom(s)
PIAT REINE , PAULETTE
Nom d'usage
DENYS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1925
Commune de résidence
Presles
Dénomination
MARINE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/05/1960
Siret
60820180200030
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un établissement industriel et commercial d'électricité rurale et industrie.
Adresse
19 RUE DE COURCELLES
95590 , PRESLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
60820180200014
Code APE
453A
Adresse
61 RUE PIERRE BROSSOLETTE
95590 , PRESLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/1994
Siret
60820180200022
Code APE
453A
Adresse
16 RUE FRANCOIS LE CAM
95590 , PRESLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
31540
Date d'ajout
02/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 02/06/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 02/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34582
Date d'ajout
03/03/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 03/03/2014 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2014J00166 , date de cessation des paiements le 12/02/2014 , désigne liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
1287
Date d'ajout
29/11/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 22/11/2012
Numéro d'observation
5039
Date d'ajout
30/06/2004
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 24/06/2004
Numéro d'observation
25626
Date d'ajout
NC
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).