Entreprise : PERROTTON - SIREN 606 620 466
Identité
Dénomination
PERROTTON
SIREN (siège)
606 620 466
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1966
Début d’activité
01/07/1966
Date de fin de la personne morale
08/08/2066
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Décolletage
Code APE
2562A - Décolletage
Capital social
1616000 EUR
Adresse du siège
900 AV 900 Avenue De Pontchy 74130 Bonneville FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERROTTON PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Reignier-Esery
Nom, Prénom(s)
PERROTTON PIERRE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Reignier-Esery
Nom, Prénom(s)
PERROTTON JACQUES
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Cranves-Sales
Nom, Prénom(s)
PERROTTON CLAUDE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Bonneville
Dénomination
AUDICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
PERROTTON Philippe
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Reignier-Esery
Nom, Prénom(s)
PERROTTON Jacques , Joseph
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Cranves-Sales
Nom, Prénom(s)
PERROTTON Pierre
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Reignier-Esery
Nom, Prénom(s)
PERROTTON Claude
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Bonneville
Dénomination
AUDICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
PERROTTON Pierre
Qualité
Administrateur, Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Reignier-Esery
Nom, Prénom(s)
PERROTTON Jacques , Joseph
Qualité
Administrateur, Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Cranves-Sales
Nom, Prénom(s)
PERROTTON Claude
Qualité
Administrateur, Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Bonneville
Nom, Prénom(s)
PERROTTON Philippe
Qualité
Administrateur, Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Reignier-Esery
Nom, Prénom(s)
PERROTTON Philippe
Qualité
Directeur Général, Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Reignier-Esery
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1966
Siret
60662046600015
Nom commercial
PERROTTON
Enseigne
ETABLISSEMENT JEAN PERROTTON
Code APE
2562A - Décolletage
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Décolletage
Adresse
900 AV 900 Avenue De Pontchy
74130 , Bonneville - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/000129
Date d'ajout
23/11/2006
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes MR TROUSSIER JEAN CLAUDE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EST PARTANT. MR GASNIER MICHEL NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. AUDIT BUSINESS CONSULTANT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EST PARTANT. ALTITUDIE COMMISSARIAT NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. JOURNAL D'ANNONCES LEGALES L'ESSOR 74 EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2006 date d'effet : 31/03/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).