Entreprise : COOPERATIVE DE CONSOMMATION DES BOUILLENS - SIREN 600 200 067
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2021)
Dénomination
COOPERATIVE DE CONSOMMATION DES BOUILLENS
SIREN (siège)
600 200 067
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1961
Date de fin de la personne morale
19/01/2060
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de consommation à conseil d'administration
Capital minimum
131083 EUR
Adresse du siège
LES BOUILLENS 30310 VERGEZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOURAT CYRIL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Saturargues
Nom, Prénom(s)
SOMMACAL CHRISTIAN , AIME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Vauvert
Nom, Prénom(s)
BEKER BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Marsillargues
Nom, Prénom(s)
MEYRUEIX PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Codognan
Nom, Prénom(s)
JALBERT REGINE , EMILIENNE , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Aubais
Nom, Prénom(s)
RIBERA DAVID , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Marsillargues
Nom, Prénom(s)
MARQUEZ NARCISA
Nom d'usage
MARTINEZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Vauvert
Nom, Prénom(s)
FALGON LAURENT , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Saint-Laurent-d'Aigouze
Nom, Prénom(s)
MAMECHE MARIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/01/1949
Siret
60020006700012
Code APE
4711C - Supérettes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La fourniture à ses sociétaires qui font partie du personnel de la SOURCE PERRIER SA D'EXPLOITATION D'EAUX MINERALES à VERGEZE, les objets de consommation qu'elle achète soit elle même tout en s'unissant avec d'autres coopératives de consommation.
Adresse
Lieu-dit les Bouillens
30310 , Vergèze - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/013763
Date d'ajout
15/09/2016
Description
Modification relative aux dirigeants ATO Robert Sébastien nom d'usage : ATO Robert n'est plus administrateur GOURAT Cyril nom d'usage : GOURAT Cyril devient administrateur à compter du 07/07/2016
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).