Entreprise : SOC HELIOS - SIREN 592 067 581
Identité
Dénomination
SOC HELIOS
SIREN (siège)
592 067 581
Date d'immatriculation au RNE
06/11/1959
Début d’activité
31/12/1946
Date de fin de la personne morale
05/11/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
LA SOCIETE RAPATRIEE D'INDOCHINE, N'EXERCE DEPUIS SON RAPATRIEMENT AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE, ELLE SE BORNE EXCLUSIVEMENT A GERER SES DEUX LOCAUX D'HABITATION LOUES NUS ET SES VALEURS MOBILIERES ACQUIS OU EMPLOI DES SOMMES RAPATRIEES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
153600 EUR
Adresse du siège
2 SQ LA FONTAINE 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARMON SYLVIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1946
Siret
59206758100021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA SOCIETE RAPATRIEE D'INDOCHINE, N'EXERCE DEPUIS SON RAPATRIEMENT AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE, ELLE SE BORNE EXCLUSIVEMENT A GERER SES DEUX LOCAUX D'HABITATION LOUES NUS ET SES VALEURS MOBILIERES ACQUIS OU EMPLOI DES SOMMES RAPATRIEES
Autres Activités
LA SOCIETE RAPATRIEE D'INDOCHINE, N'EXERCE DEPUIS SON RAPATRIEMENT AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE, ELLE SE BORNE EXCLUSIVEMENT A GERER SES DEUX LOCAUX D'HABITATION LOUES NUS ET SES VALEURS MOBILIERES ACQUIS OU EMPLOI DES SOMMES RAPATRIEES
Adresse
2 SQ LA FONTAINE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1959
Siret
59206758100013
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
20 AV VICTOR HUGO
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
-ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE SAIGON ACTE DE TRANSFERT DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASABLANCA LE 13 DECEMBRE 1955 AVEC LA PUBLICATION FAITE AU BULLETIN OFFICIEL DU 30 DECEMBRE 1955
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).