Entreprise : HOTEL DALAYRAC - SIREN 592 040 646
Identité
Dénomination
HOTEL DALAYRAC
SIREN (siège)
592 040 646
Date d'immatriculation au RNE
02/07/1959
Début d’activité
08/06/1959
Date de fin de la personne morale
01/07/2058
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Hôtel, exploitation de restaurant, bar, vente au détail de tous articles de Paris et autres. Exploitation hôtel meuble, acquisition de tous immeubles et/ou biens immobiliers bâtis ou non.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
121941.57 EUR
Adresse du siège
2 RUE MONSIGNY 75002 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
50 RUE DELAYRAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAGNAUD ANTHONY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
CHENNEVIERES SUR MARNE
Nom, Prénom(s)
DALAKUPEYAN ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEIBOVICI EVELYNE
Nom d'usage
DAGNAUD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
ST MAUR DES FOSSES
Dénomination
SAS AUTEUIL AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUTEUIL AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/1959
Siret
59204064600016
Enseigne
HOTEL ASCOT OPERA
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtel, exploitation de restaurant, bar, vente au détail de tous articles de Paris et autres. Exploitation hôtel meuble, acquisition de tous immeubles et/ou biens immobiliers bâtis ou non.
Adresse
2 RUE MONSIGNY
75002 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
50 RUE DELAYRAC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.PROCES VERBAL DU 25 SEPTEMBRE 1968
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981PROCES VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 1982
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC L'ENSEMBLE DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES - AGE DU 28 JUIN 1985
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).