Entreprise : EUROPE ENVELOPPES - SIREN 592 023 774
Identité
Dénomination
EUROPE ENVELOPPES
SIREN (siège)
592 023 774
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1994
Date de fin de la personne morale
24/05/2034
Date de clôture
31/05
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
19284800.68 EUR
Adresse du siège
223 AV PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COOPERS & LYBRAND
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GIFFARD PHILIPPE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1924
Commune de résidence
ANTES
Nom, Prénom(s)
DUTOUR GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ET MEMBRE DU DIRECTOIRE VINDEVOGEL PATRICK
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
MAZZOLINI RENATO
Qualité
Vice-Président, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
MONACO
Nom, Prénom(s)
VINCENT GOY
Qualité
Président du conseil de surveillance
Commune de résidence
GD DUCHE DE LUXEMBOURG
Nom, Prénom(s)
PANANCEAU JACQUES
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
CHATEAUNEUF EN CHARENTE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1959
Siret
59202377400041
Code APE
511R
Origine du fonds
Création
Activité principale
Représentation de toutes fournitures pour le commerce de l industrie papetière ainsi que concourir à la constitution et au renforcement des ressources financières des entreprises
Adresse
223 AV 223 Avenue PIERRE BROSSOLETTE
92120 , Montrouge - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
59202377400033
Code APE
511R
Adresse
78 B RUE DIDEROT
93500 , PANTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
31276
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
71307
Date d'ajout
02/09/1997
Description
Par jugement en date du 29 juillet 1997 le tribunal de commerce d'Angoulême a arrêté le plan de redressement par cession totale à la société manufacturas Tompla sa Ctra. De Daganzo 28806 Alcala de henares (Madrid) date d'effet de la cession : 31 juillet 1997. Commissaires à l'exécution du plan : me Facques Denis 22 ave Victoria 75001 Paris et me noël 23 Bd pasteur 16000 Angoulême
Numéro d'observation
71311
Date d'ajout
02/09/1997
Description
Par jugement en date du 29 juillet 1997 le tribunal de commerce d'Angoulême a arrêté le plan de redressement par cession des participations financières des sociétés Soficod et Europe enveloppés dans les sociétés Cepap (Rcs Angoumeme b 775 563 489) Deforges (Rcs Orléans b 775 607 898) et Sci du renouveau - date d'effet de la cession : 37.07.97 - commissaires a l'exécution du plan : me noël David 23 Bd pasteur 16000 Angoulême et me Faques Denis 22 ave Victoria 75001 Paris
Numéro d'observation
68728
Date d'ajout
18/07/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Angoulême En date du 24 06 1997 Prononçant la confusion des patrimoines actifs et passifs de La sa Soficod et la sa Europe enveloppés
Numéro d'observation
68722
Date d'ajout
18/07/1997
Description
Le tribunal de commerce de Angoulême , a prononcé en date du 24 06 1997 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié , date de cessation des paiements le 24 06 1997 , et a désigné juge commissaire Monsieur Jean-claude Audry , juge commissaire suppléant Monsieur Jean-luc Maury-laribière , administrateur Me Denis Facques 22 avenue Victoria 75001 Paris et me David noël 23 boulevard pasteur Angoulême avec pour mission : D'assistance , représentant créanciers Me Jean-pierre Barthe 17 rue de périgueux Angoulême , et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 24 07 1997 Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/05/1994
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/05/1994
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 21 Mars 1994 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).